EP0504431 - VERFAHREN ZUM ENTFERNEN ORGANISCHER ÜBERZÜGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.03.1997 [1997/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CHLORINE ENGINEERS CORP., LTD. Shosen Mitsui Building, No. 1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku Tokyo 105 / JP | [N/P] |
Frühere [1992/39] | Für alle benannten Staaten CHLORINE ENGINEERS CORP., Ltd. Shosen Mitsui Building, No. 1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku Tokyo 105 / JP | Erfinder | 01 /
KASHIWASE, Masaharu 478-5, Shinbou Okayama-shi, Okayama 700 / JP | 02 /
MATSUOKA, Terumi 27-13, Toushinden Okayama-shi, Okayama 700 / JP | [1992/39] | Vertreter | Dixon, Donald Cossar, et al Wilson Gunn Gee Chancery House Chancery Lane London WC2A 1QU / GB | [N/P] |
Frühere [1996/19] | Dixon, Donald Cossar, et al Gee & Co. Chancery House Chancery Lane London WC2A 1QU / GB | ||
Frühere [1992/39] | Diamond, Bryan Clive Gee & Co. Chancery House Chancery Lane London WC2A 1QU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 91917693.3 | 09.10.1991 | [1992/39] | WO1991JP01374 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19900270898 | 09.10.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27089890 | [1992/39] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9206489 | Datum: | 16.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0504431 | Datum: | 23.09.1992 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.04.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1992/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0504431 | Datum: | 20.03.1996 | Sprache: | EN | [1996/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.04.1992 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.01.1993 | Klassifikation | IPC: | G03F7/42, H01L21/311 | [1996/12] | CPC: |
H01L21/31133 (EP);
G03F7/423 (EP)
|
Frühere IPC [1992/39] | H01L21/027 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1992/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM ENTFERNEN ORGANISCHER ÜBERZÜGE | [1992/39] | Englisch: | METHOD OF REMOVING ORGANIC COATING | [1992/39] | Französisch: | PROCEDE D'ELIMINATION DE REVETEMENTS ORGANIQUES | [1992/39] | Eintritt in die regionale Phase | 11.06.1992 | Übersetzung eingereicht | 29.06.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.06.1992 | Recherchengebühr entrichtet | 29.06.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.06.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.06.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/39] | 23.09.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.01.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.09.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.12.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.10.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP57062530 ; | [A]EP0311817 ; | [A]EP0259985 ; | [A]FR2231110 ; | [A]EP0344764 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 136 (E-120)23 July 1982 & JP-A-57 062 530 ( HITACHI ), & JP57062530 A 19820723 | Internationale Recherche | [A]JPS62213127 ; | [A]JPS648630 ; | [A]JPS6476726 |