EP0508300 - Aufhängevorrichtung für eine Luftkabelgarnitur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.06.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.07.1996 [1996/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RXS Schrumpftechnik-Garnituren GmbH Profilstrasse 4 58093 Hagen / DE | [N/P] |
Frühere [1992/42] | Für alle benannten Staaten RXS Schrumpftechnik-Garnituren GmbH Profilstrasse 4 D-58093 Hagen / DE | Erfinder | 01 /
Behrendt, Martin An der Egge 22 W-5800 Hagen 1 / DE | 02 /
Greisinger, Martin Brinkhofstrasse 34 W-5860 Iserlohn / DE | 03 /
Winterhoff, Hans Eintrachtstrasse 17 W-5840 Schwerte / DE | [1992/42] | Vertreter | Fuchs, Franz-Josef Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Frühere [1992/42] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92105637.0 | 01.04.1992 | [1992/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19914111484 | 09.04.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4111484 | [1992/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0508300 | Datum: | 14.10.1992 | Sprache: | DE | [1992/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0508300 | Datum: | 21.04.1993 | Sprache: | DE | [1993/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0508300 | Datum: | 02.08.1995 | Sprache: | DE | [1995/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.03.1993 | Klassifikation | IPC: | H02G7/05 | [1992/42] | CPC: |
H02G7/08 (EP,US);
H02G7/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1992/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Aufhängevorrichtung für eine Luftkabelgarnitur | [1992/42] | Englisch: | Suspension device for overhead cable set | [1992/42] | Französisch: | Dispositif pour suspendre un ensemble de câbles aériens | [1992/42] | Prüfungsverfahren | 07.05.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/27] | 24.08.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.10.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.01.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.01.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.04.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1640691 ; | [A]DE2916734 ; | [A]DE3803335 (RXS SCHRUMPFTECH GARNITUREN [DE]); | [A]US4992627 (MULLANEY JULIAN S [US]) |