EP0514730 - Automatisch konfigurierbares molchbares Rohrleitungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.03.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.04.1996 [1996/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wedemann, Ernst Kampchaussee 41b D-21033 Hamburg / DE | [1992/48] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1992/48] | Vertreter | Heldt, Gert Rechtsanwalt - Patentanwalt Holstenwall 10 20355 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [1992/48] | Heldt, Gert, Dr. Dipl.-Ing. Neuer Wall 59 III D-20354 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92107871.3 | 08.05.1992 | [1992/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19914115492 | 11.05.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4115492 | [1992/48] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0514730 | Datum: | 25.11.1992 | Sprache: | DE | [1992/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.10.1992 | Klassifikation | IPC: | B65G53/52, B65G53/06, F17D3/08 | [1992/48] | CPC: |
B65G53/521 (EP);
B65G53/06 (EP);
F17D3/08 (EP);
B05B12/1481 (EP);
B65G2201/0291 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1992/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Automatisch konfigurierbares molchbares Rohrleitungssystem | [1992/48] | Englisch: | Automatically configurable, piggable pipework system | [1992/48] | Französisch: | Système de tuyau automatiquement configurable et raclable | [1992/48] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 24.05.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/29] | 07.02.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 18.10.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/16] | 20.11.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1996/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.1994 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   28.09.1994 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE2628811 ; | [Y]FR2650650 ; | [Y]DE1750787 ; | [Y]EP0375533 |