EP0524446 - Schwimmgreiferanlage für die Gewinnung von Sand und Kies [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.06.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.06.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.08.1996 [1996/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rohr GmbH Speyererstrasse 74-80 D-67166 Otterstadt / DE | [1993/04] | Erfinder | 01 /
Rohr, Wolfgang Zeppelinstr. 16 W - 6720 Speyer Rh. / DE | [1993/04] | Vertreter | Fischer, Wolf-Dieter Reble & Klose Postfach 12 15 19 68066 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1993/04] | Fischer, Wolf-Dieter, Dipl.-Ing. Patentanwalt Kurfürstenstrasse 32 D-67061 Ludwigshafen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92110703.3 | 25.06.1992 | [1993/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19910008952U | 20.07.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9108952 U | [1993/04] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0524446 | Datum: | 27.01.1993 | Sprache: | DE | [1993/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0524446 | Datum: | 16.08.1995 | Sprache: | DE | [1995/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.11.1992 | Klassifikation | IPC: | E02F3/47 | [1993/04] | CPC: |
E02F3/4131 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, IT, LI, NL [1993/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schwimmgreiferanlage für die Gewinnung von Sand und Kies | [1993/04] | Englisch: | Grab unit mounted on floats for the production of sand and gravel | [1993/04] | Französisch: | Benne preneuse montée sur flotteurs pour la production de sable et gravier | [1993/04] | Prüfungsverfahren | 16.02.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/15] | 14.04.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.06.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.12.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.01.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.03.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.03.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.05.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE37496 ; | [A]GB667641 (ALBERT JAMES KELMAN, et al); | [A]GB719113 (PRIESTMAN BROTHERS); | [A]FR1156515 (BRETAGNE ATEL CHANTIERS); | [A]FR1409858 ; | [A]US4231172 (HEWITT JAMES A); | [A]DE8609272U |