EP0523739 - Dynamische Drucklagervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.08.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.09.1996 [1996/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koyo Seiko Co., Ltd. 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku Osaka 542-0081 / JP | [N/P] |
Frühere [1993/03] | Für alle benannten Staaten KOYO SEIKO CO., LTD. 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka 542 / JP | Erfinder | 01 /
Onishi, Masayoshi 545-1-302, Nagasone-cho Sakai-shi, Osaka-fu / JP | 02 /
Takahashi, Takeshi 6-10-309, Hinode-nishihonmachi Yamatotakada-shi, Nara-ken / JP | [1993/03] | Vertreter | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 26 01 62 80058 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/35] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 D-80058 München / DE | ||
Frühere [1993/03] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 D-80058 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92112281.8 | 17.07.1992 | [1993/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910056437U | 19.07.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 5643791 U | JP19920011794U | 10.03.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 1179492 U | [1993/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0523739 | Datum: | 20.01.1993 | Sprache: | EN | [1993/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0523739 | Datum: | 27.09.1995 | Sprache: | EN | [1995/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.1992 | Klassifikation | IPC: | F16C33/10 | [1993/03] | CPC: |
F16C17/026 (EP,US);
F16C33/107 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, NL [1993/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dynamische Drucklagervorrichtung | [1993/03] | Englisch: | Dynamic pressure bearing device | [1993/03] | Französisch: | Dispositif de palier dynamique | [1993/03] | Prüfungsverfahren | 20.07.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/37] | 23.12.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.07.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.01.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.03.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.06.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.07.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE2036036 ; | [Y]CH447863 (DECKEL HANS DR ING [DE], et al); | [A]US3238000 (ALBERTUS MUIJDERMAN EVERHARDUS, et al); | [A]DE2711983 (DAIDO METAL CO LTD); | [A]FR2193441 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]US3778123 (HENDLER H, et al) | Prüfung | GB2235736 |