EP0530545 - Schrägstegmehrfachplatten aus aromatischen Polycarbonaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 21.11.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.07.2009 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 02.09.2009 [2009/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Degussa GmbH Weissfrauenstrasse 9 60311 Frankfurt / DE | [N/P] |
Frühere [1993/10] | Für alle benannten Staaten Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 D-60311 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
Arnold, Norbert, Dr. Weinhalde 33 W-7244 Waldachtal / DE | 02 /
Wiebel, Wolfgang Ankergasse 37 W-8751 Haibach / DE | [1993/10] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92113610.7 | 10.08.1992 | [1993/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19910010957U | 04.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9110957 U | [1993/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0530545 | Datum: | 10.03.1993 | Sprache: | DE | [1993/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0530545 | Datum: | 26.10.1994 | Sprache: | DE | [1994/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.12.1992 | Klassifikation | IPC: | E04C2/54, E04C2/34 | [1993/10] | CPC: |
E04C2/34 (EP,US);
E04C2/543 (EP,US);
Y10T428/24174 (EP,US);
Y10T428/24182 (EP,US);
Y10T428/2457 (EP,US);
Y10T428/24612 (EP,US);
Y10T428/24661 (EP,US);
Y10T428/2495 (EP,US);
Y10T428/24967 (EP,US);
Y10T428/27 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1993/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schrägstegmehrfachplatten aus aromatischen Polycarbonaten | [1993/10] | Englisch: | Cellular panels made of aromatic polycarbonates | [1993/10] | Französisch: | Panneaux cellulaires en polycarbonates aromatiques | [1993/10] | Prüfungsverfahren | 10.08.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/10] | 28.01.1993 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 08.04.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.04.1993 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 11.06.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.08.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.12.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 22.04.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 02.05.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.06.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.06.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernbereich RP Patente und Lizenzen D-51368 Leverkusen / DE | 02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Vertreter des Einsprechenden David, Daniel Gevers France 41, avenue de Friedland 75008 Paris / FR | 03
26.07.1995
04.08.1995
ADMISSIBLE Röhm GmbH Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | [N/P] |
Frühere [2009/36] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | ||
02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Vertreter des Einsprechenden David, Daniel Bloch & Bonnétat 23bis, rue de Turin 75008 Paris / FR | |||
03
26.07.1995
04.08.1995
ADMISSIBLE Röhm GmbH Kirschenallee D-64293 Darmstadt / DE | |||
Frühere [1995/38] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | ||
02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Vertreter des Einsprechenden David, Daniel KAYSERSBERG, Service Propriété Industrielle, 23 boulevard Georges Clemenceau F-92402 Courbevoie Cédex / FR | |||
03
26.07.1995
04.08.1995
ADMISSIBLE Röhm GmbH Kirschenallee D-64293 Darmstadt / DE | |||
Frühere [1995/37] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | ||
02
14.07.1995
17.08.1995
ADMISSIBLE Kaysersberg Packaging 23, Bd. Georges Clemenceau F- 92402 Courbevoie Cedex / FR Vertreter des Einsprechenden David, Daniel KAYSERSBERG, Service Propriété Industrielle, 23 boulevard Georges Clemenceau F-92402 Courbevoie Cédex / FR | |||
Frühere [1995/17] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.03.1995
23.03.1995
ADMISSIBLE Bayer AG Konzernzentrale RP Patente Konzern - D-51368 Leverkusen / DE | 05.09.1995 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 13.12.1995 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 09.09.1997 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [1998/02] | 09.09.1997 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 19.03.1996 | Beschwerde eingegangen No. T0270/96 | 11.05.1996 | Begründung eingereicht | 09.09.1997 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in unveränderter Form | 09.09.1997 | Termin der mündlichen Verhandlung | 22.09.1997 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0054856 (BAYER AG [DE]); | [A]EP0286003 (MONCH KUNSTSTOFFTECH GMBH [DE]) | Prüfung | - J. Wiedemann, "Leichtbau - Band 1: Elemente", 1986, Springer Verlag, Berlin,Seiten 416-418 |