EP0529583 - 3-(Vinylphenyloxy)propylsilan Verbindungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.10.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.11.1998 [1998/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Frühere [1993/09] | Für alle benannten Staaten Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Otemachi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Kubota, Tohru, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | 02 /
Ishihara, Toshinobu, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | 03 /
Endo, Mikio, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | 04 /
Uehara, Katsuhiro, c/o Shin-Etsu Chem. Co. Ltd. 28-1, Oaza Nishi-Fukushima, Kubiki-mura Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | [1997/48] |
Frühere [1993/09] | 01 /
Kubota, Tohru, Synthetic Tech. Lab., SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | ||
02 /
Ishihara, Toshinobu, Synthetic Tech.Lab, SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | |||
03 /
Endo, Mikio, Synthetic Tech. Lab., SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | |||
04 /
Uehara, Katsuhiro, Synthetic Tech. Lab., SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD., 28-1, Oaza Nishi-Fukushima Kubiki-mura, Nakakubiki-gun, Niigata 942 / JP | Vertreter | Tiedtke, Harro Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1993/09] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92114468.9 | 25.08.1992 | [1993/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910213503 | 26.08.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21350391 | [1993/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0529583 | Datum: | 03.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0529583 | Datum: | 26.11.1997 | Sprache: | EN | [1997/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.1992 | Klassifikation | IPC: | C07F7/18 | [1993/09] | CPC: |
C07F7/1804 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1993/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 3-(Vinylphenyloxy)propylsilan Verbindungen | [1993/09] | Englisch: | 3-(Vinylphenyloxy) propylsilane compound | [1993/09] | Französisch: | Composés de 3-(vinylphényloxy)propyl silane | [1993/09] | Prüfungsverfahren | 09.08.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/40] | 17.07.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.03.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.08.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.08.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2055871 (M & T CHEMICALS INC) |