Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
08.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 10.09.2008 [2008/37] |
15.08.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.10.1997 [1997/40] |
23.08.1996 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.10.1996 [1996/41] |
26.07.1996 | Jahresgebühr | |
15.06.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | |
03.04.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | |
21.02.1996 | Ankündigung der Erteilung | |
22.02.1994 | Erster Prüfungsbericht | |
20.08.1993 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 13.10.1993 [1993/41] |
05.03.1993 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 21.04.1993 [1993/16] |