EP0537474 - Faltschachtel mit Schüttvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.08.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 10.09.2008 [2008/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Europa Carton Aktiengesellschaft Spitaler Strasse 11 D-20095 Hamburg / DE | [1993/16] | Erfinder | 01 /
Skolik, Bernhard Am Sportplatz 20 W-2860 Osterholz-Scharmbeck / DE | [1993/16] | Vertreter | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | ||
Frühere [1993/16] | Dipl.-Ing. H. Hauck, Dipl.-Ing. E. Graalfs, Dipl.-Ing. W. Wehnert, Dr.-Ing. W. Döring Postfach 30 24 30 D-20308 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92115449.8 | 10.09.1992 | [1993/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19910012759U | 14.10.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 9112759 U | [1993/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0537474 | Datum: | 21.04.1993 | Sprache: | DE | [1993/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0537474 | Datum: | 09.10.1996 | Sprache: | DE | [1996/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.01.1993 | Klassifikation | IPC: | B65D5/74 | [1993/16] | CPC: |
B65D5/742 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1993/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Faltschachtel mit Schüttvorrichtung | [1993/16] | Englisch: | Folding box with pouring spout | [1993/16] | Französisch: | Boîte pliable munie d'un bec verseur | [1993/16] | Prüfungsverfahren | 12.08.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/41] | 23.02.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 04.11.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.11.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.05.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.09.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.02.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.04.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.06.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.06.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.07.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.08.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.07.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]CH618932 (MIGROS); | [X]US2349362 (MARSHALL DONALD E); | [Y]US4194677 (WYSOCKI LAWRENCE [US]) |