EP0538786 - Katheter, besonders für gynäkologische Behandlung in Rindern, Equinen oder ähnlichen Tieren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.02.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.02.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.03.1996 [1996/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Serra, Piero Via Frate Giovanni 12 I-40064 Ozzano Emilia (Bologna) / IT | [1993/17] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1993/17] | Vertreter | Modiano, Guido Dr. Modiano & Associati SpA Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [1994/11] | Modiano, Guido, Dr.-Ing. Modiano & Associati S.r.l. Via Meravigli, 16 I-20123 Milano / IT | ||
Frühere [1993/17] | Modiano, Guido, Dr.-Ing. Modiano & Associati S.r.l. Via Meravigli 16 I-20123 Milan / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92117909.9 | 22.10.1992 | [1993/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT1991BO00397 | 24.10.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT BO910397 | [1993/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0538786 | Datum: | 28.04.1993 | Sprache: | EN | [1993/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.1993 | Klassifikation | IPC: | A61D19/00 | [1993/17] | CPC: |
A61D19/027 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, NL [1993/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Katheter, besonders für gynäkologische Behandlung in Rindern, Equinen oder ähnlichen Tieren | [1993/17] | Englisch: | Catheter particularly for gynecological treatments in bovine, equine or similar animals | [1993/17] | Französisch: | Cathéter, en particulier à usage gynécologique, pour bovins, équins et animaux similaires | [1993/17] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 20.10.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/50] | 09.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.09.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/12] | 26.10.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1996/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.1995 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR1467943 ; | [A]FR1488345 ; | [A]FR1525336 ; | [X]FR2358136 (CASSOU ROBERT [FR]); | [A]FR2395010 (CASSOU ROBERT [FR]); | [A]GB2070437 (CASSOU R) |