EP0540964 - Messerhalter für Längsschnittstationen an Papierverarbeitungsmaschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.09.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.11.1995 [1995/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E.C.H. Will GmbH Postfach 54 03 20 D-22503 Hamburg / DE | [1993/19] | Erfinder | 01 /
Kröger, Holger Falkenbergstrasse 181 W-2000 Norderstedt / DE | 02 /
Stolley, Dieter Lütchenmoor 56 W-2000 Norderstedt / DE | [1993/19] | Vertreter | Hiss, Ludwig, et al c/o Körber AG, Patentabteilung 21027 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [1993/19] | Hiss, Ludwig, Dipl.-Ing., et al c/o Körber AG, Patentabteilung D-21027 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92118236.6 | 24.10.1992 | [1993/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19914136506 | 06.11.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4136506 | [1993/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0540964 | Datum: | 12.05.1993 | Sprache: | DE | [1993/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.03.1993 | Klassifikation | IPC: | B26D5/04 | [1993/19] | CPC: |
B26D5/04 (EP,US);
Y10T83/7751 (EP,US);
Y10T83/7818 (EP,US);
Y10T83/7843 (EP,US);
Y10T83/7847 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, GB, IT, LI, NL [1993/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Messerhalter für Längsschnittstationen an Papierverarbeitungsmaschinen | [1993/19] | Englisch: | Knife holder for circular knife on paper processing machines | [1993/19] | Französisch: | Support pour couteau circulaire pour machines de traitement du papier | [1993/19] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Prüfungsverfahren | 23.10.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/52] | 19.12.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.05.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/45] | 07.06.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1995/45] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.1994 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE3810675 (MEISAN KK [JP]); | [YD]DE2821957 ; | [Y]GB1142814 (SIEGFRIED HAENCHEN) |