EP0545322 - Fahrradgangschaltung für Vorderrad [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.06.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.07.1996 [1996/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAEDA INDUSTRIES, LTD. 97, Tannan Mihara-cho Minamikawachi-gun Osaka / JP | [N/P] |
Frühere [1993/23] | Für alle benannten Staaten MAEDA INDUSTRIES, LTD. 97, Tannan Mihara-cho Minamikawachi-gun Osaka / JP | Erfinder | 01 /
Kobayashi, Jun, c/o Maeda Industries, Ltd. 97 Tannan, Mihara-cho Minamikawachi-gun, Osaka / JP | [1993/23] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Frühere [1993/23] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner Postfach 44 01 51 D-80750 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92120330.3 | 27.11.1992 | [1993/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910098775 | 29.11.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 9877591 | [1993/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0545322 | Datum: | 09.06.1993 | Sprache: | EN | [1993/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.03.1993 | Klassifikation | IPC: | B62M9/12 | [1993/23] | CPC: |
B62M9/136 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [1993/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrradgangschaltung für Vorderrad | [1993/23] | Englisch: | Bicycle front derailleur | [1993/23] | Französisch: | Dérailleur avant pour bicyclette | [1993/23] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 08.10.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/49] | 27.06.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.12.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.07.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.02.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/31] | 05.03.1996 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1996/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.1995 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3411874 ; | [A]US4223562 |