EP0548701 - Gehäuse, elektrischer Verbinder und Verbinderanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.07.1998 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 16.09.1998 [1998/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH Reinshagenstrasse 1 D-42369 Wuppertal / DE | [1995/47] |
Frühere [1993/26] | Für alle benannten Staaten Kabelwerke Reinshagen GmbH Reinshagenstrasse 1 D-42369 Wuppertal / DE | Erfinder | 01 /
Lübstorf, Mario, Dipl.-Ing. Havemannstrasse 4 W-5603 Wülfrath / DE | 02 /
Jorroch, Waldemar Haselnussweg 26 W-5630 Remscheid 11 / DE | [1993/26] | Vertreter | Priebisch, Rüdiger Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH Patentabteilung Reinshagenstrasse 1 42369 Wuppertal / DE | [N/P] |
Frühere [1995/48] | Priebisch, Rüdiger Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH Patentabteilung Reinshagenstrasse 1 D-42369 Wuppertal / DE | ||
Frühere [1993/26] | Priebisch, Rüdiger, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Kabelwerke Reinshagen GmbH Patentabteilung Reinshagenstrasse 1 D-42369 Wuppertal / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92121105.8 | 11.12.1992 | [1993/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19914142525 | 21.12.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4142525 | [1993/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0548701 | Datum: | 30.06.1993 | Sprache: | DE | [1993/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0548701 | Datum: | 17.05.1995 | Sprache: | DE | [1995/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.04.1993 | Klassifikation | IPC: | H01R13/506, H02B1/048 | [1993/26] | CPC: |
B60R16/0239 (EP);
H01R13/506 (EP);
H05K5/0013 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, ES, FR, GB, IE, IT, PT, SE [1993/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gehäuse, elektrischer Verbinder und Verbinderanordnung | [1993/26] | Englisch: | Electrical connector housing and connector arrangement | [1993/26] | Französisch: | Boîtier de connecteurs électriques et agencement de connexion | [1993/26] | Prüfungsverfahren | 28.04.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/26] | 27.10.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 17.11.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.11.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.11.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 17.05.1995 | PT | 17.08.1995 | SE | 17.08.1995 | AT | 11.12.1995 | IE | 31.12.1995 | [1998/38] |
Frühere [1998/14] | BE | 17.05.1995 | |
PT | 17.08.1995 | ||
SE | 17.08.1995 | ||
AT | 11.12.1995 | ||
Frühere [1997/28] | BE | 17.05.1995 | |
SE | 17.08.1995 | ||
AT | 11.12.1995 | ||
Frühere [1996/04] | BE | 17.05.1995 | |
SE | 17.08.1995 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2153752 (LABINAL); | [A]DE8908758U |