EP0548731 - Fehlerstrom- und/oder Differenzstromschutzschalter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABB PATENT GmbH Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1993/26] | Für alle benannten Staaten ABB PATENT GmbH Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim / DE | Erfinder | 01 /
Runtsch, Erhard Karlsbader Strasse 17 W-6944 Hemsbach / DE | [1993/26] | Vertreter | Rupprecht, Klaus, et al c/o ABB Patent GmbH Postfach 10 03 51 68128 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [1994/40] | Rupprecht, Klaus, Dipl.-Ing., et al c/o ABB Patent GmbH, Postfach 10 03 51 D-68128 Mannheim / DE | ||
Frühere [1993/26] | Rupprecht, Klaus, Dipl.-Ing. c/o ABB Patent GmbH, Postfach 10 03 51 D-68128 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92121253.6 | 14.12.1992 | [1993/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19914142970 | 24.12.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4142970 | [1993/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0548731 | Datum: | 30.06.1993 | Sprache: | DE | [1993/26] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0548731 | Datum: | 26.01.1994 | Sprache: | DE | [1994/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0548731 | Datum: | 03.04.1996 | Sprache: | DE | [1996/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.12.1993 | Klassifikation | IPC: | H01H83/14 | [1993/26] | CPC: |
H01H71/127 (EP);
H01H83/144 (EP);
H02H3/33 (EP);
H01H71/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, IT, LI, NL, PT [1993/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fehlerstrom- und/oder Differenzstromschutzschalter | [1993/26] | Englisch: | Earth leakage and/or differential current circuit breaker | [1993/26] | Französisch: | Disjoncteur à courant de défaut et/ou à courant différentiel | [1993/26] | Prüfungsverfahren | 07.06.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/31] | 20.04.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.07.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.10.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.11.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.11.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.11.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 03.04.1996 | DK | 03.04.1996 | ES | 03.04.1996 | FR | 03.04.1996 | IT | 03.04.1996 | NL | 03.04.1996 | PT | 03.07.1996 | AT | 14.12.1996 | CH | 31.12.1996 | LI | 31.12.1996 | [2006/14] |
Frühere [2003/07] | BE | 03.04.1996 | |
DK | 03.04.1996 | ||
ES | 03.04.1996 | ||
IT | 03.04.1996 | ||
NL | 03.04.1996 | ||
PT | 03.07.1996 | ||
FR | 30.08.1996 | ||
AT | 14.12.1996 | ||
CH | 31.12.1996 | ||
LI | 31.12.1996 | ||
Frühere [2002/25] | BE | 03.04.1996 | |
DK | 03.04.1996 | ||
ES | 03.04.1996 | ||
IT | 03.04.1996 | ||
PT | 03.07.1996 | ||
FR | 30.08.1996 | ||
AT | 14.12.1996 | ||
CH | 31.12.1996 | ||
LI | 31.12.1996 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 03.04.1996 | |
DK | 03.04.1996 | ||
IT | 03.04.1996 | ||
PT | 03.07.1996 | ||
FR | 30.08.1996 | ||
AT | 14.12.1996 | ||
CH | 31.12.1996 | ||
LI | 31.12.1996 | ||
Frühere [1998/15] | BE | 03.04.1996 | |
DK | 03.04.1996 | ||
PT | 03.07.1996 | ||
FR | 30.08.1996 | ||
AT | 14.12.1996 | ||
CH | 31.12.1996 | ||
LI | 31.12.1996 | ||
Frühere [1998/14] | BE | 03.04.1996 | |
PT | 03.07.1996 | ||
FR | 30.08.1996 | ||
CH | 31.12.1996 | ||
LI | 31.12.1996 | ||
Frühere [1998/04] | BE | 03.04.1996 | |
FR | 30.08.1996 | ||
CH | 31.12.1996 | ||
LI | 31.12.1996 | ||
Frühere [1997/20] | BE | 03.04.1996 | |
FR | 30.08.1996 | ||
Frühere [1997/12] | FR | 30.08.1996 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4042967 (YAMAMOTO YUJIRO) [A] 1* column A *; | [Y]EP0285594 (FELTEN & GUILLEAUME AG OESTER [AT], et al) [Y] 1,2 * page 5, line 1 - line 8; figure 7 *; | [Y]EP0412401 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 1,2 * column 1, line 43 - column 2, line 12; figure 1 * |