Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | Prüfungsverfahren | 31.05.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 11.09.1996 | Einspruchsverfahren | 12.06.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 03.09.1997 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 06.12.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 03.09.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 30.06.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 02.02.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 11.09.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 06.04.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19940202 | | Datum des Ereignisses: | 15.03.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19950131 | | Datum des Ereignisses: | 17.10.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 69213687 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19961017 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 07.07.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB 746 | Code Expl.: | REGISTER NOTED 'LICENCES OF RIGHT' (SECT. 46/1977) | Effective DATE: | 19990614 | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB IF02 | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01 | | Datum des Ereignisses: | 19.01.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | MAIN CLASSIFICATION (CORRECTION) | IPC CLASSIFICATION: | B60T 8/66 | | Datum des Ereignisses: | 08.12.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20061208 | Year of Fee Payment: | 15 | | Datum des Ereignisses: | 20.12.2006 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20061220 | Year of Fee Payment: | 15 | | Datum des Ereignisses: | 27.08.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20071221 | | Datum des Ereignisses: | 21.11.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | Effective DATE: | 20081020 | | Datum des Ereignisses: | 31.12.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20071221 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20071231 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20101215 | Year of Fee Payment: | 19 | | Datum des Ereignisses: | 22.12.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R071 69213687 DE | Code Expl.: | -EXPIRY OF RIGHT | | Datum des Ereignisses: | 13.08.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 26.07.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 09.03.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 10.12.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 14.05.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 18.07.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 18.07.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |