EP0529722 - Verfahren zur Gewinnung von gereinigten wässrigen Wasserstoffperoxidlösungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 12.10.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 02.12.2009 [2009/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOLVAY INTEROX (Société Anonyme) Rue du Prince Albert, 33 B-1050 Bruxelles / BE | [1993/33] |
Frühere [1993/09] | Für alle benannten Staaten INTEROX INTERNATIONAL (Société Anonyme) Rue de l'Arbre Bénit, 21 B-1050 Bruxelles / BE | Erfinder | 01 /
Signorini, Lido Rue Souveraine, 22 B-1050 Bruxelles / BE | 02 /
Glinos, Konstantin Rue des Floralies, 83/123 B-1200 Bruxelles / BE | [1993/09] | Vertreter | Vande Gucht, Anne, et al Solvay S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [2009/49] | Vande Gucht, Anne, et al Solvay S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | ||
Frühere [2001/30] | Vande Gucht, Anne, et al Solvay S.A. 310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles / BE | ||
Frühere [1993/09] | Decamps, Alain René François, et al SOLVAY & Cie S.A. Département de la Propriété Industrielle Rue de Ransbeek, 310 B-1120 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92202557.2 | 21.08.1992 | [1993/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE19910000787 | 27.08.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 9100787 | [1993/09] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0529722 | Datum: | 03.03.1993 | Sprache: | FR | [1993/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0529722 | Datum: | 10.07.1996 | Sprache: | FR | [1996/28] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0529722 | Datum: | 28.11.2001 | Sprache: | FR | [2001/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.01.1993 | Klassifikation | IPC: | C01B15/013, B01D53/18 | [1993/09] | CPC: |
C01B15/013 (EP,US);
B01D3/14 (EP,US);
Y10S203/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Gewinnung von gereinigten wässrigen Wasserstoffperoxidlösungen | [1993/09] | Englisch: | Process for obtaining purified aqueous solutions of hydrogen peroxide | [1993/09] | Französisch: | Procédé pour l'obtention de solutions aqueuses épurées de peroxyde d'hydrogène | [1993/09] | Prüfungsverfahren | 20.08.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/42] | 04.11.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.05.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.02.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.01.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.04.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.04.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
10.04.1997
27.05.1997
ADMISSIBLE Degussa-Hüls AG Patente und Marken Postfach 1345 63403 Hanau / DE | [N/P] |
Frühere [2000/01] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.04.1997
27.05.1997
ADMISSIBLE Degussa-Hüls AG Patente und Marken Postfach 1345 63403 Hanau / DE | ||
Frühere [1997/23] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.04.1997
Degussa AG, Frankfurt - Zweigniederlassung Wolfgang- Postfach 13 45 D-63403 Hanau / DE | 02.06.1997 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 10.12.1997 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 05.12.2000 | Termin der mündlichen Verhandlung | 22.01.2001 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 22.01.2001 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 01.02.2001 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 31.05.2001 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 10.09.2001 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.07.1996 | DK | 10.07.1996 | GR | 10.07.1996 | CH | 31.08.1996 | LI | 31.08.1996 | LU | 31.08.1996 | MC | 28.02.1997 | GB | 21.08.2001 | PT | 21.08.2001 | SE | 22.08.2001 | [2008/29] |
Frühere [2003/18] | AT | 10.07.1996 | |
DK | 10.07.1996 | ||
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Frühere [2003/17] | AT | 10.07.1996 | |
DK | 10.07.1996 | ||
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 03.03.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Frühere [2003/09] | AT | 10.07.1996 | |
DK | 10.07.1996 | ||
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Frühere [2002/37] | DK | 10.07.1996 | |
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
GB | 21.08.2001 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Frühere [2002/25] | DK | 10.07.1996 | |
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
SE | 22.08.2001 | ||
Frühere [2000/05] | DK | 10.07.1996 | |
GR | 10.07.1996 | ||
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
LU | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
Frühere [1998/15] | DK | 10.07.1996 | |
CH | 31.08.1996 | ||
LI | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
Frühere [1998/04] | CH | 31.08.1996 | |
LI | 31.08.1996 | ||
MC | 28.02.1997 | ||
Frühere [1997/24] | MC | 28.02.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB452632 (LINDE EISMASCH AG); | [Y]CH362060 (PITTSBURGH PLATE GLASS CO [US]); | [AD]US3152052 (JENNEY THEODORE M, et al) |