EP0534572 - Elektrisches bistabiles Relais [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 15.05.1996 [1996/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOLEC SYSTEMEN EN COMPONENTEN B.V. Bornsestraat 5 NL-7556 BH Hengelo / NL | [1993/13] | Erfinder | 01 /
Van de Ven, Nico Jan Bunningstraat 10 NL-7552 JB Hengelo / NL | 02 /
Kippers, Mannes Grote Maatweg 47 NL-7642 VK Wierden / NL | [1993/13] | Vertreter | de Bruijn, Leendert C., et al Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [1993/13] | de Bruijn, Leendert C., et al Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 NL-2502 LS Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92202963.2 | 25.09.1992 | [1993/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19910001630 | 26.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 9101630 | [1993/13] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0534572 | Datum: | 31.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0534572 | Datum: | 16.06.1993 | Sprache: | EN | [1993/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0534572 | Datum: | 24.05.1995 | Sprache: | EN | [1995/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.04.1993 | Klassifikation | IPC: | H01H51/22, H01H50/58, H01H1/54, H01H73/00, H01H1/58 | [1993/13] | CPC: |
H01H89/06 (EP);
H01H1/54 (EP);
H01H1/5805 (EP);
H01H50/58 (EP);
H01H51/2209 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrisches bistabiles Relais | [1993/13] | Englisch: | Bistable electrical relay | [1993/13] | Französisch: | Relais électrique bistable | [1993/13] | Prüfungsverfahren | 21.06.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/33] | 28.04.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.08.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.10.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.11.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.02.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.02.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.02.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]CH234220 (LUFTFAHRTGERAETEWERK HAKENFELD [DE]); | [X]US3014103 (MORAN DON E, et al); | [X]US4099151 (GRUNERT KURT A, et al); | [Y]GB2142188 (STANDARD TELEPHONES CABLES LTD) |