EP0546639 - Verfahren zur Herstellung von Bisphenolen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.02.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Carel van Bylandtlaan 30 2596 HR Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [1993/24] | Für alle benannten Staaten SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. Carel van Bylandtlaan 30 NL-2596 HR Den Haag / NL | Erfinder | 01 /
Meurs, Jan Hermen Hendrik Badhuisweg 3 NL-1031 CM Amsterdam / NL | 02 /
de Jong, Feike Badhuisweg 3 NL-1031 CM Amsterdam / NL | [1993/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92203844.3 | 09.12.1992 | [1993/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19910203275 | 11.12.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 91203275 | [1993/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0546639 | Datum: | 16.06.1993 | Sprache: | EN | [1993/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0546639 | Datum: | 09.04.1997 | Sprache: | EN | [1997/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.1993 | Klassifikation | IPC: | C07C37/18, C07C37/50, C07C39/15, C07C39/17, C07C39/21 | [1993/24] | CPC: |
C07C39/17 (EP);
C07C37/18 (EP);
C07C37/50 (EP);
C07C39/15 (EP);
C07C39/16 (EP);
C07C39/21 (EP);
C07C2601/14 (EP)
(-)
| C-Set: |
C07C37/18, C07C39/15 (EP);
C07C37/18, C07C39/16 (EP);
C07C37/18, C07C39/17 (EP);
C07C37/18, C07C39/21 (EP);
C07C37/50, C07C39/15 (EP);
C07C37/50, C07C39/16 (EP); | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, NL [1993/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Bisphenolen | [1993/24] | Englisch: | A process for the preparation of bisphenols | [1993/24] | Französisch: | Procédé pour la préparation de bisphénols | [1993/24] | Prüfungsverfahren | 03.11.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/52] | 01.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.04.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.06.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.10.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.12.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.12.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.01.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 09.04.1997 | FR | 09.04.1997 | IT | 09.04.1997 | NL | 09.04.1997 | GB | 09.12.1997 | [2006/14] |
Frühere [2002/25] | ES | 09.04.1997 | |
IT | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
FR | 05.09.1997 | ||
GB | 09.12.1997 | ||
Frühere [1999/42] | IT | 09.04.1997 | |
NL | 09.04.1997 | ||
FR | 05.09.1997 | ||
GB | 09.12.1997 | ||
Frühere [1999/02] | NL | 09.04.1997 | |
FR | 05.09.1997 | ||
GB | 09.12.1997 | ||
Frühere [1998/03] | NL | 09.04.1997 | |
FR | 05.09.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB806014 ; | [XD]DE3527862 ; | [XL]FR90426E ; | [A]US3062896 (DAVIS FRANK C); | [A]EP0013436 | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 72, no. 8, 23 February 1970, Columbus, Ohio, US; abstract no. 32610b, M.S. OGII ET AL. 'Synthesis of epoxy resins based on condensation products of phenol and bis(chloromethyl) derivatives of aromatic hydrocarbons.' page 34 ;column 2 ; |