EP0543472 - Zusammentragmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.12.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.12.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.01.1997 [1997/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HORIZON INTERNATIONAL INC. 1601 Aza Shironoshita Oaza Asahi Shinasahimachi Takashimagun Shiga / JP | [N/P] |
Frühere [1993/21] | Für alle benannten Staaten HORIZON INTERNATIONAL INC. 1601 Aza Shironoshita Oaza Asahi Shinasahimachi Takashimagun Shiga / JP | Erfinder | 01 /
Oishi, Koji 4 Matsumuro-Jikecho, Nishikyo-ku Kyoto / JP | [1993/21] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [1993/21] | Pfenning, Meinig & Partner Kurfürstendamm 170 D-10707 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92250319.8 | 03.11.1992 | [1993/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910350560 | 05.11.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 35056091 | [1993/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0543472 | Datum: | 26.05.1993 | Sprache: | EN | [1993/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0543472 | Datum: | 31.01.1996 | [1996/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.04.1993 | Klassifikation | IPC: | B65H39/043, B65H39/06 | [1993/21] | CPC: |
B65H39/06 (EP,US);
B65H39/043 (EP,US);
B65H2301/434 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI [1993/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusammentragmaschine | [1993/21] | Englisch: | Collator | [1993/21] | Französisch: | Assembleuse | [1993/21] | Prüfungsverfahren | 13.08.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/42] | 07.10.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.02.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.04.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.05.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.08.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.08.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 01.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/04] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 21.02.1995 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.02.1995 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 16.03.1995 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.11.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB654442 (KRISTIAN HOLMEN); | [X]FR813948 ; | [X]US3216719 (FLORA LELAND W); | [A]US3825247 (FERNANDEZ RANA V, et al); | [A]GB901816 (MUELLER HANS) |