EP0495570 - Verbundwerkstoffe aus siliciumcarbidfaserarmiertem Kohlenstoff [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.03.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.04.2000 [2000/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SGL CARBON COMPOSITES, INC. 1600 West 135th Street Gardena, Los Angeles California 90249 / US | [N/P] |
Frühere [1998/26] | Für alle benannten Staaten SGL CARBON COMPOSITES, INC. 1600 West 135th Street Gardena, Los Angeles, California 90249 / US | ||
Frühere [1996/45] | Für alle benannten Staaten HITCO TECHNOLOGIES Inc. 13722 Harvard Place Gardena, California 90249 / US | ||
Frühere [1995/20] | Für alle benannten Staaten BP CHEMICALS ( HITCO) INC. 13722 Harvard Place Gardena, California 90249 / US | ||
Frühere [1992/30] | Für alle benannten Staaten HITCO 13722 Harvard Place Gardena, California 90249 / US | Erfinder | 01 /
Lee, Sam 15205 Budlong Nr. 24 Gardena, CA 90247 / US | 02 /
Mosher, Paul V. 2109A Pullman Lane Redondo Beach, CA 90278 / US | [1992/30] | Vertreter | Froud, Clive, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [1996/45] | Froud, Clive, et al Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | ||
Frühere [1992/30] | Crack, Richard David BP INTERNATIONAL LIMITED Patents Division Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7LN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92300090.5 | 07.01.1992 | [1992/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910642097 | 16.01.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 642097 | [1992/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0495570 | Datum: | 22.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0495570 | Datum: | 28.04.1999 | Sprache: | EN | [1999/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.1992 | Klassifikation | IPC: | C04B35/80, C04B41/50 | [1992/30] | CPC: |
C04B41/52 (EP,US);
B32B18/00 (EP);
C04B35/521 (EP,US);
C04B35/524 (EP,US);
C04B35/573 (EP,US);
C04B35/6269 (EP);
C04B35/62868 (EP);
C04B35/62873 (EP);
C04B35/80 (EP,US);
C04B41/5001 (EP,US);
C04B2235/3804 (EP);
C04B2235/3813 (EP);
C04B2235/3821 (EP);
C04B2235/3826 (EP);
C04B2235/3873 (EP);
C04B2235/421 (EP);
C04B2235/422 (EP);
C04B2235/428 (EP);
C04B2235/5244 (EP);
C04B2235/614 (EP);
C04B2235/663 (EP);
C04B2235/77 (EP);
C04B2235/80 (EP);
C04B2235/96 (EP);
C04B2235/9607 (EP);
C04B2235/9684 (EP);
C04B2237/363 (EP);
C04B2237/38 (EP);
Y10T428/2916 (EP,US);
Y10T428/2918 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1992/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbundwerkstoffe aus siliciumcarbidfaserarmiertem Kohlenstoff | [1992/30] | Englisch: | Silicon carbide fiber reinforced carbon composites | [1992/30] | Französisch: | Composites en carbone renforcé par fibres de carbure de silicium | [1992/30] | Prüfungsverfahren | 13.01.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/20] | 05.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.09.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.03.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.04.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.08.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 19.03.1998 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 05.10.1998 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.10.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.10.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.01.2000 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2000/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.01.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.01.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.1996 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   27.03.1996 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0127491 (EUROP PROPULSION [FR]); | [Y]US4642271 (RICE ROY W [US]); | [X]US4894286 (GRAY PAUL E [US]) |