EP0508597 - ADPCM-Kodeumsetzer, in welchem für die Kodeumsetzung verschiedene Bitzahlen verwendet werden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1992/42] | ADPCM-Kodeumsetzter, in welchem für die Kodeumsetzung verschiedene Bitzahlen verwendet werden | ||
[1997/46] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.09.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.09.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.11.1998 [1998/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Frühere [1992/42] | Für alle benannten Staaten NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Kato, Tadaharu, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-01 / JP | [1992/42] | Vertreter | Abnett, Richard Charles, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [1992/42] | Abnett, Richard Charles, et al REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92301992.1 | 09.03.1992 | [1992/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910103277 | 08.03.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 10327791 | JP19910103278 | 08.03.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 10327891 | [1992/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0508597 | Datum: | 14.10.1992 | Sprache: | EN | [1992/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0508597 | Datum: | 24.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0508597 | Datum: | 12.11.1997 | Sprache: | EN | [1997/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.1993 | Klassifikation | IPC: | H04B14/06, H04B14/04, H04J3/04, H03M7/38 | [1994/01] | CPC: |
H03M3/042 (EP,US);
H04B14/068 (EP,US)
|
Frühere IPC [1993/46] | H04B14/06 | ||
Frühere IPC [1992/42] | H04B14/04 | Benannte Vertragsstaaten | FR, GB, SE [1992/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADPCM-Kodeumsetzer, in welchem für die Kodeumsetzung verschiedene Bitzahlen verwendet werden | [1997/46] | Englisch: | ADPCM transcoder wherein different bit numbers are used in code conversion | [1992/42] | Französisch: | Convertisseur de code ADPCM dans lequel pour la conversation de code les nombres de bit différents sont utilisés | [1992/42] |
Frühere [1992/42] | ADPCM-Kodeumsetzter, in welchem für die Kodeumsetzung verschiedene Bitzahlen verwendet werden | Prüfungsverfahren | 26.03.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1992/42] | 21.06.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.12.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.03.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 18.04.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.07.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.07.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.08.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.03.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4049917 (COPPERI MAURIZIO, et al); | [A]US4542516 (WEIRICH ANDREAS H [CA], et al); | [A]EP0206273 (FUJITSU LTD [JP]) | Prüfung | US3772682 | - CCITT, Blue Book Vol. III - Fascicle III.4 "General Aspects of Digital Transmission Systems, Terminal Equipments" Recommendations G.700 -G.795, pages 482-509 |