EP0510806 - Metalloxidisches Material [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1992/44] | Für alle benannten Staaten CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Den, Tohru, c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, 3-chome, Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | 02 /
Kobayashi, Tamaki, c/o Canon Kabushiki Kaisha 30-2, 3-chome, Shimomaruko Ohta-ku, Tokyo / JP | [1992/44] | Vertreter | Beresford, Keith Denis Lewis, et al Beresford Crump LLP 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [1992/44] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al BERESFORD & Co. 2-5 Warwick Court High Holborn London WC1R 5DJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92302400.4 | 19.03.1992 | [1992/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910083285 | 22.03.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 8328591 | JP19910270467 | 24.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27046791 | JP19920072994 | 26.02.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 7299492 | [1992/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0510806 | Datum: | 28.10.1992 | Sprache: | EN | [1992/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0510806 | Datum: | 11.08.1993 | Sprache: | EN | [1993/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0510806 | Datum: | 21.05.1997 | Sprache: | EN | [1997/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.1993 | Klassifikation | IPC: | C04B35/00, C01B13/14, H01L39/24 | [1992/44] | CPC: |
C04B35/4504 (EP,US);
C04B35/45 (EP,US);
H10N60/857 (EP,US);
Y10S505/778 (EP);
Y10S505/779 (EP);
Y10S505/78 (EP);
Y10S505/781 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1992/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Metalloxidisches Material | [1992/44] | Englisch: | Metal oxide material | [1992/44] | Französisch: | Matériau d'un oxyde métallique | [1992/44] | Sonstiges | EPB 1997/21: (deleted) | EPB 1997/21: (deleted) | EPB 1997/21: (deleted) | EPB 1996/49: Teilanmeldung 96202762.9 eingereicht am 03/10/96 | EPB 1996/49: Divisional application 96202762.9 filed on 03/10/96 | EPB 1996/49: Demande divisionnaire 96202762.9 déposée le 03/10/96 | Prüfungsverfahren | 23.12.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/08] | 28.07.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.02.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.04.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.04.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.10.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.01.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.01.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP96202762.9 / EP0760354 | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.05.1997 | BE | 21.05.1997 | CH | 21.05.1997 | DK | 21.05.1997 | ES | 21.05.1997 | GR | 21.05.1997 | IT | 21.05.1997 | LI | 21.05.1997 | NL | 21.05.1997 | PT | 21.08.1997 | SE | 21.08.1997 | [2008/02] |
Frühere [2003/07] | AT | 21.05.1997 | |
BE | 21.05.1997 | ||
CH | 21.05.1997 | ||
DK | 21.05.1997 | ||
ES | 21.05.1997 | ||
GR | 21.05.1997 | ||
IT | 21.05.1997 | ||
LI | 21.05.1997 | ||
NL | 21.05.1997 | ||
PT | 21.08.1997 | ||
SE | 21.08.1997 | ||
Frühere [2002/25] | AT | 21.05.1997 | |
BE | 21.05.1997 | ||
CH | 21.05.1997 | ||
DK | 21.05.1997 | ||
ES | 21.05.1997 | ||
GR | 21.05.1997 | ||
IT | 21.05.1997 | ||
LI | 21.05.1997 | ||
PT | 21.08.1997 | ||
SE | 21.08.1997 | ||
Frühere [2000/05] | AT | 21.05.1997 | |
BE | 21.05.1997 | ||
CH | 21.05.1997 | ||
DK | 21.05.1997 | ||
GR | 21.05.1997 | ||
IT | 21.05.1997 | ||
LI | 21.05.1997 | ||
PT | 21.08.1997 | ||
SE | 21.08.1997 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 21.05.1997 | |
BE | 21.05.1997 | ||
CH | 21.05.1997 | ||
DK | 21.05.1997 | ||
IT | 21.05.1997 | ||
LI | 21.05.1997 | ||
PT | 21.08.1997 | ||
SE | 21.08.1997 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 21.05.1997 | |
BE | 21.05.1997 | ||
CH | 21.05.1997 | ||
DK | 21.05.1997 | ||
LI | 21.05.1997 | ||
PT | 21.08.1997 | ||
SE | 21.08.1997 | ||
Frühere [1998/12] | AT | 21.05.1997 | |
BE | 21.05.1997 | ||
PT | 21.08.1997 | ||
SE | 21.08.1997 | ||
Frühere [1998/10] | AT | 21.05.1997 | |
BE | 21.05.1997 | ||
PT | 21.08.1997 | ||
Frühere [1998/03] | AT | 21.05.1997 | |
PT | 21.08.1997 | ||
Frühere [1998/02] | AT | 21.05.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0283317 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB [JP]); | [X]EP0292340 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]); | [X]EP0296893 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]); | [X]EP0344352 (IBM [US]) |