EP0518475 - Musteranalyse durch kapillare Elektrophorese [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.02.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.07.2004 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: LU | veröffentlicht am 15.09.2004 [2004/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BECKMAN INSTRUMENTS, INC. 2500 Harbor Boulevard Box 3100 Fullerton California 92634-3100 / US | [N/P] |
Frühere [1992/51] | Für alle benannten Staaten BECKMAN INSTRUMENTS, INC. 2500 Harbor Boulevard Box 3100 Fullerton California 92634-3100 / US | Erfinder | 01 /
Chen, Fu-Tai Albert 105 S. Cristal Springs Brea, California 92621 / US | 02 /
Sternberg, James C. 201 Catalina Road Fullerton, California 92635 / US | [1992/51] | Vertreter | Ede, Eric Fitzpatricks 1 Blythswood Square Glasgow G2 4AD / GB | [N/P] |
Frühere [1992/51] | Ede, Eric Fitzpatricks, 4 West Regent Street Glasgow G2 1RS, Scotland / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92303985.3 | 01.05.1992 | [1992/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910708272 | 31.05.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 708272 | [1992/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0518475 | Datum: | 16.12.1992 | Sprache: | EN | [1992/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0518475 | Datum: | 09.04.1997 | Sprache: | EN | [1997/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.10.1992 | Klassifikation | IPC: | G01N27/26, G01N33/68, G01N33/50, // G01N33/66 | [1992/51] | CPC: |
G01N27/44747 (EP,US);
G01N33/66 (EP,US);
G01N33/68 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1992/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Musteranalyse durch kapillare Elektrophorese | [1992/51] | Englisch: | Analysis of samples utilizing capillary electrophoresis | [1992/51] | Französisch: | Analyse d'échantillons par électrophorèse capillaire | [1992/51] | Prüfungsverfahren | 17.05.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/29] | 29.12.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.07.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.02.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.05.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 29.05.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.10.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.12.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.12.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.01.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.04.1997 | CH | 09.04.1997 | DK | 09.04.1997 | LI | 09.04.1997 | NL | 09.04.1997 | LU | 01.05.1997 | SE | 09.07.1997 | [2004/38] |
Frühere [2000/52] | AT | 09.04.1997 | |
CH | 09.04.1997 | ||
DK | 09.04.1997 | ||
LI | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Frühere [2000/50] | AT | 09.04.1997 | |
DK | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
CH | 14.07.1997 | ||
LI | 14.07.1997 | ||
Frühere [2000/07] | AT | 09.04.1997 | |
DK | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
LU | 31.05.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 09.04.1997 | |
DK | 09.04.1997 | ||
NL | 09.04.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Frühere [1998/12] | AT | 09.04.1997 | |
NL | 09.04.1997 | ||
SE | 09.07.1997 | ||
Frühere [1998/03] | AT | 09.04.1997 | |
NL | 09.04.1997 | ||
Frühere [1998/02] | AT | 09.04.1997 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY vol. 516, 1990, AMSTERDAM NL pages 89 - 98 D.JOSIC ET AL. 'High-performance capillary electrophoresis of hydrophobic membrane proteins' | [Y] - JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY. vol. 255, no. 10, 25 May 1980, BALTIMORE US pages 4876 - 4884 S.NARASIMHAN ET AL. 'Control of glycoprotein synthesis' | [Y] - PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA. vol. 88, March 1991, WASHINGTON US pages 2302 - 2306 J.LIU ET AL. 'Ultrasensitive fluorometric detection of carbohydrates as derivatives in mixtures separated by capillary electrophoresis' | [A] - CLINICAL CHEMISTRY. vol. 37, no. 1, January 1991, WINSTON US pages 14 - 19 FU-TAI A. CHEN ET AL. 'Capillary electrophoresis: a new clinical tool' | [XP] - JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY vol. 559, no. 1-2, 18 October 1991, AMSTERDAM NL pages 445 - 453 FU-TAI A. CHEN 'Rapid protein analysis by capillary electrophoresis' | [T] - ANALYTICAL BIOCHEMISTRY vol. 205, 15 August 1992, NEW YORK US pages 115 - 124 J.P.LANDERS ET AL 'High-performance capillary electrophoresis of gly |