30.07.2004 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.09.2004 [2004/38] |
10.11.2000 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.12.2000 [2000/52] |
27.10.2000 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2000 [2000/50] |
30.12.1999 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.02.2000 [2000/07] |
20.02.1998 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.04.1998 [1998/15] |
13.02.1998 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 01.04.1998 [1998/14] |
30.01.1998 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.03.1998 [1998/12] |
28.11.1997 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.01.1998 [1998/03] |
21.11.1997 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.01.1998 [1998/02] |
21.02.1997 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 09.04.1997 [1997/15] |
16.01.1997 |
Ankündigung der Patenterteilung |
|
05.10.1996 |
Ankündigung der Patenterteilung |
|
23.08.1996 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen |
|
23.08.1996 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
23.05.1996 |
Ankündigung der Erteilung |
|
14.05.1996 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
14.05.1996 |
Jahresgebühr |
|
16.02.1996 |
Prüfungsbericht oder Erwiderung |
|
22.12.1994 |
Erster Prüfungsbericht |
|
02.06.1993 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 21.07.1993 [1993/29] |
30.10.1992 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 16.12.1992 [1992/51] |