EP0534794 - Streifendrucker [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 06.07.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.07.2001 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 22.08.2001 [2001/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Brother Kogyo Kabushiki Kaisha 15-1, Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1993/13] | Für alle benannten Staaten BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | Erfinder | 01 /
Niwa, Akihiko, c/o Brother Kogyo K.K. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | [1993/13] | Vertreter | Senior, Alan Murray, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1993/13] | Senior, Alan Murray, et al J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92308789.4 | 25.09.1992 | [1993/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910274852 | 25.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 27485291 | [1993/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0534794 | Datum: | 31.03.1993 | Sprache: | EN | [1993/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0534794 | Datum: | 21.04.1993 | Sprache: | EN | [1993/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0534794 | Datum: | 10.01.1996 | Sprache: | EN | [1996/02] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0534794 | Datum: | 22.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.03.1993 | Klassifikation | IPC: | B41J2/505 | [1993/13] | CPC: |
B41J2/5058 (EP,US);
B41J3/4075 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB [1993/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Streifendrucker | [1993/13] | Englisch: | Tape printing device | [1993/13] | Französisch: | Dispositif pour l'impression sur rubans | [1993/13] | Prüfungsverfahren | 02.09.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/44] | 16.01.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.04.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.06.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.06.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
10.10.1996
ADMISSIBLE ESSELTE N.V. Industriepark-Noord 30, P.O. Box 85 B-9100 St. Niklaas / BE Vertreter des Einsprechenden Driver, Virginia Rozanne Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [1996/49] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.10.1996
ADMISSIBLE ESSELTE N.V. Industriepark-Noord 30, P.O. Box 85 B-9100 St. Niklaas / BE Vertreter des Einsprechenden Driver, Virginia Rozanne Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | 14.11.1996 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 15.07.1997 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 28.11.1997 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 26.03.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 11.08.1998 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 21.12.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 04.05.2000 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 14.05.2000 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 19.02.2001 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 22.05.2001 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP3030049 ; | [Y]JP63122568 ; | [A]US4799172 (WOOD KENNETH O [US], et al); | [A]US4924324 (TAKAOKA TATSUO [JP]); | [A]US5033880 (KAGEYAMA SEIJI [JP], et al) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 15, no. 162 (P-1194)23 April 1991 & JP-A-3 030 049 ( TOSHIBA CORP. ) 8 February 1991, & JP3030049 A 19910208 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 371 (M-748)5 October 1988 & JP-A-63 122 568 ( CANON INC. ) 26 May 1988, & JP63122568 A 19880526 | Einspruch | JPS60234856 | US4651288 | US4814894 | JPH0372461U | EP0497352 | - Instruction Manual of Merlin Express Elite | - Extract from Instruction Manual of Max Tape Worpro |