EP0535900 - Einschritt-Verfahren zur Herstellung von Dirithromycin [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.11.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.01.1997 [1997/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US | [N/P] |
Frühere [1993/14] | Für alle benannten Staaten ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285 / US | Erfinder | 01 /
McGill, John McNeil 4428 Yale Drive Lafayette, Indiana 47905 / US | [1993/14] | Vertreter | Hudson, Christopher Mark, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | [N/P] |
Frühere [1993/14] | Hudson, Christopher Mark, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92308839.7 | 28.09.1992 | [1993/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910768803 | 30.09.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 768803 | [1993/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0535900 | Datum: | 07.04.1993 | Sprache: | EN | [1993/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0535900 | Datum: | 17.01.1996 | Sprache: | EN | [1996/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.01.1993 | Klassifikation | IPC: | C07H17/08 | [1993/14] | CPC: |
C07H17/08 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1993/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einschritt-Verfahren zur Herstellung von Dirithromycin | [1993/14] | Englisch: | One step process for production of dirithromycin | [1993/14] | Französisch: | Procédé à une étape pour la production de dirithromycin | [1993/14] | Prüfungsverfahren | 07.10.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/14] | 08.11.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.03.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.04.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.09.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.09.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.10.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.07.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]FR2306703 (THOMAE GMBH DR K [DE]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 115, 1991, Columbus, Ohio, US; abstract no. 64107r, F.T.COUNTER ET AL. 'Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Dirithromycin (ASE 136; LY237216), a New Macrolide Antibiotic Derived from Erythromycin.' page 28 ;column 2 ; |