EP0536952 - Verfahren zum Tiefziehen von Metallblech mit einer filmartigen organischen Beschichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.10.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.10.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 04.12.1996 [1996/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYO SEIKAN KAISHA LIMITED 3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1993/15] | Für alle benannten Staaten TOYO SEIKAN KAISHA LIMITED 3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Imazu, Katsuhiro 27-101, 6205-1, Izumi-cho, Izumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 02 /
Kobayashi, Akira 25 Sachigaoka, Asahi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | 03 /
Kobayashi, Tomomi 1-6-23-1104, Mori, Isogo-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | [1993/16] |
Frühere [1993/15] | 01 /
Imazu, Katsuhiro 6205-1, Izumi-cho, Izumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | ||
02 /
Kobayashi, Akira 25 Sachigaoka, Asahi-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | |||
03 /
Kobayashi, Tomomi 1-6-23-1104, Mori, Isogo-ku Yokohama-shi, Kanagawa-ken / JP | Vertreter | Woodcraft, David Charles, et al Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Frühere [1993/15] | Woodcraft, David Charles, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London, WC1V 6SE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92308983.3 | 01.10.1992 | [1993/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19910255527 | 02.10.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 25552791 | [1993/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0536952 | Datum: | 14.04.1993 | Sprache: | EN | [1993/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0536952 | Datum: | 13.12.1995 | Sprache: | EN | [1995/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.1993 | Klassifikation | IPC: | B21D24/12 | [1993/15] | CPC: |
B21D24/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [1993/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Tiefziehen von Metallblech mit einer filmartigen organischen Beschichtung | [1993/15] | Englisch: | Method of draw-forming a metal sheet having an organic film | [1993/15] | Französisch: | Méthode d'étirage d'une feuille de métal ayant un revêtement organique | [1993/15] | Prüfungsverfahren | 24.03.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/20] | 17.06.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.11.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.12.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.03.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.09.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3986382 (MILLER STANLEY J, et al); | [Y]EP0410007 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD [JP]); | [Y]GB2219543 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD [JP]); | [A]DE735158 (MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM); | [A]EP0438774 (FIAT AUTO SPA [IT]) |