EP0551718 - System und Verfahren zur Sicherung der Schreibdatenintegrität in einem redundanten Matrixdatenspeicherungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.10.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.10.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.12.1994 [1994/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TANDEM COMPUTERS INCORPORATED 10435 N. Tantau Avenue Cupertino California 95014-0709 / US | [N/P] |
Frühere [1993/29] | Für alle benannten Staaten TANDEM COMPUTERS INCORPORATED 10435 N. Tantau Avenue Cupertino, California 95014-0709 / US | Erfinder | 01 /
Lui, Albert 3164 Heritage Valley Drive, San Jose California 95148 / US | 02 /
Walker, Mark S. 20000 Gist Road, Los Gatos California 95030 / US | [1993/29] | Vertreter | Allman, Peter John, et al Marks & Clerk LLP Sussex House 83-85 Mosley Street Manchester M2 3LG / GB | [N/P] |
Frühere [1994/01] | Allman, Peter John, et al MARKS & CLERK, Sussex House, 83-85 Mosley Street Manchester M2 3LG / GB | ||
Frühere [1993/29] | Allman, Peter John MARKS & CLERK Suite 301 Sunlight House Quay Street Manchester M3 3JY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92309635.8 | 21.10.1992 | [1993/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910797470 | 25.11.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 797470 | [1993/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0551718 | Datum: | 21.07.1993 | Sprache: | EN | [1993/29] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0551718 | Datum: | 22.09.1993 | Sprache: | EN | [1993/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.08.1993 | Klassifikation | IPC: | G06F11/20, G06F11/14, G06F3/06 | [1993/38] | CPC: |
G06F11/1076 (EP,US);
G06F11/2089 (EP,US);
G06F11/1402 (EP,US);
G06F11/2015 (EP,US);
G06F11/2038 (EP,US);
G06F11/2097 (EP,US);
|
Frühere IPC [1993/29] | G06F11/20, G06F11/14 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1993/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System und Verfahren zur Sicherung der Schreibdatenintegrität in einem redundanten Matrixdatenspeicherungssystem | [1993/29] | Englisch: | System and method for ensuring write data integrity in a redundant array data storage system | [1993/29] | Französisch: | Système et procédé pour assurer l'intégrité de données d'écriture dans un système à réseau redondant de stockage de données | [1993/29] | Akte vernichtet: | 31.08.2001 | Prüfungsverfahren | 23.03.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1994/50] | 18.07.1994 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1994/50] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0434532 (BULL SA [FR]); | [A]WO9113399 (SF2 CORP [US]); | [A]WO9117506 (SF2 CORP [US]); | [Y] - COMPUTER TECHNOLOGY REVIEW vol. 9, no. 3, March 1989, LOS ANGELES, CA, USA page 27 XP000109267 B. BALL ET AL. 'OLTP Systems Need To Be Fault Tolerant' | [A] - PROCEEDINGS OF THE 16TH VERY LARGE DATA BASES CONFERENCE 1990, BRISBANEAUSTRALIA pages 148 - 161 J. GRAY ET AL. 'Parity Striping of Disc Arrays: Low-Cost Reliable Storage with Acceptable Throughput' | [A] - THE 17TH INT. SYMP. ON FAULT-TOLERANT COMPUTING 6 July 1987, PITTSBURGH, PENNSYLVANIAUSA pages 176 - 181 Y. DISHON ET AL. 'A Highly Available Storage System Using the Checksum Method' |