EP0499538 - Verpackung für pastöse Medien [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.10.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.12.1996 [1996/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten S O F A B 15 bis, route Nationale 76470 Le Tréport / FR | [N/P] |
Frühere [1993/36] | Für alle benannten Staaten S O F A B 15 bis, route Nationale F-76470 Le Tréport / FR | ||
Frühere [1992/34] | Für alle benannten Staaten Société Française d'Aérosols et de Bouchage 15 bis route Nationale F-76470 LE TREPORT / FR | Erfinder | 01 /
Bougamont, Jean-Louis Résidence du Parc F-76260 Eu / FR | 02 /
Behar, Alain 7, Boulevard Faidherbe F-76260 Eu / FR | [1992/34] | Vertreter | Eudes, Marcel, et al SOFAB, 4, rue Diderot 92156 Suresnes Cédex / FR | [N/P] |
Frühere [1993/09] | Eudes, Marcel, et al SOFAB, 4, rue Diderot F-92156 Suresnes Cédex / FR | ||
Frühere [1992/34] | Eudes, Marcel Saint-Gobain Recherche 39 Quai Lucien Lefranc F-93304 Aubervilliers Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92400375.9 | 12.02.1992 | [1992/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19910001691 | 13.02.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9101691 | [1992/34] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0499538 | Datum: | 19.08.1992 | Sprache: | FR | [1992/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0499538 | Datum: | 20.12.1995 | Sprache: | FR | [1995/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.1992 | Klassifikation | IPC: | B65D83/00 | [1992/34] | CPC: |
B65D83/0033 (EP);
B05B15/30 (EP,US);
B05B11/0097 (EP);
B05B11/029 (EP);
B05B11/1047 (EP);
B05B11/0027 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1992/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verpackung für pastöse Medien | [1992/34] | Englisch: | Package for viscous products | [1992/34] | Französisch: | Conditionnement de produits semi-consistants | [1992/34] | Prüfungsverfahren | 11.02.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/16] | 19.07.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.11.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 04.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 16.06.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.07.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.07.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.09.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.02.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2510071 (NORMOS ANNIE [FR]); | [YD]EP0193054 (PFEIFFER ERICH GMBH & CO KG [DE], et al); | [A]EP0262535 (BRAMLAGE GMBH [DE]); | [Y]EP0380183 (SARA LEE DE NV [NL]) |