EP0519812 - Koaxialverbinder zum Verbinden eines Koaxialkabels mit einer elektronischen gedruckten Schaltung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1992/52] | Koaxialverbinder zum Verbinden eines Koaxialkabels an eine elektronische gedruckte Schaltung | ||
[1996/01] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 03.07.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.1998 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 19.08.1998 [1998/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RADIALL Société anonyme dite: 101, rue Philibert Hoffmann 93116 Rosny sous Bois / FR | [N/P] |
Frühere [1998/34] | Für alle benannten Staaten RADIALL Société anonyme dite: 101, rue Philibert Hoffmann 93116 Rosny sous Bois / FR | ||
Frühere [1992/52] | Für alle benannten Staaten RADIALL Société anonyme dite: 101, rue Philibert Hoffmann F-93116 Rosny sous Bois / FR | Erfinder | 01 /
Ginet, Guy Alain 11, rue Porte de la Buisse F-38500 Voiron / FR | [1992/52] | Vertreter | Leszczynski, André, et al Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1992/52] | Leszczynski, André, et al NONY & ASSOCIES 29, rue Cambacérès F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92401682.7 | 17.06.1992 | [1992/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19910007370 | 17.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9107370 | [1992/52] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0519812 | Datum: | 23.12.1992 | Sprache: | FR | [1992/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0519812 | Datum: | 03.01.1996 | Sprache: | FR | [1996/01] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0519812 | Datum: | 19.08.1998 | Sprache: | FR | [1998/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.1992 | Klassifikation | IPC: | H01R17/12 | [1992/52] | CPC: |
H01R24/50 (EP,US);
H01R13/20 (EP,US);
H01R13/567 (EP,US);
H01R2103/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, GB, LI [1992/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Koaxialverbinder zum Verbinden eines Koaxialkabels mit einer elektronischen gedruckten Schaltung | [1996/01] | Englisch: | Coaxial connector for connecting a coaxial cable to an electronic printed circuit | [1992/52] | Französisch: | Connecteur coaxial pour le raccordement d'un câble coaxial à une carte imprimée de circuit électronique | [1992/52] |
Frühere [1992/52] | Koaxialverbinder zum Verbinden eines Koaxialkabels an eine elektronische gedruckte Schaltung | Sonstiges | EPB 1996/01: Teilanmeldung 95110136.9 eingereicht am 17/06/92 | EPB 1996/01: Divisional application 95110136.9 filed on 17/06/92 | EPB 1996/01: Demande divisionnaire 95110136.9 déposée le 17/06/92 | Prüfungsverfahren | 04.06.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/31] | 08.08.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.11.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.12.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP95110136.9 / EP0673088 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
06.03.1996
21.03.1996
ADMISSIBLE IMS Connector Systems GmbH Hauptstr. 52 79871 Eisenbach / DE Vertreter des Einsprechenden Weber, Otto-Ernst Weber & Heim Irmgardstrasse 3 81479 München / DE | [N/P] |
Frühere [1996/18] | |||
Einsprechende(r) | 01
06.03.1996
21.03.1996
ADMISSIBLE IMS Connector Systems GmbH Hauptstr. 52 79871 Eisenbach / DE Vertreter des Einsprechenden Weber, Otto-Ernst Weber & Heim Irmgardstrasse 3 81479 München / DE | 04.11.1996 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 03.03.1997 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 06.11.1997 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 06.11.1997 | Termin der mündlichen Verhandlung | 22.12.1997 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 22.12.1997 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 14.04.1998 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 13.06.1998 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0419938 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]); | [A]EP0041023 (RADIALL SA [FR]); | [A]US4743205 (MITANI IKUJIRO [JP], et al); | [A]US5011415 (SUZUKI TAKAO [JP], et al); | [A]US3293592 (BLONDER ISAAC S) |