EP0520871 - Verbesserte Schubumkehrvorrichtung für ein Strahltriebwerk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.01.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.02.1997 [1997/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOCIETE DE CONSTRUCTION DES AVIONS HUREL-DUBOIS 13 à 21, avenue du Maréchal Juin F-92360 Meudon la Forêt / FR | [N/P] |
Frühere [1993/01] | Für alle benannten Staaten SOCIETE DE CONSTRUCTION DES AVIONS HUREL-DUBOIS 13 à 21, avenue du Maréchal Juin F-92360 Meudon la Forêt / FR | Erfinder | 01 /
Standish, Robert 32, route du Gâteau F-78120 Gazeran / FR | 02 /
Frank, Joel 136, rue de la Croix Nivert F-75015 Paris / FR | 03 /
Meyer, Pascal 60, rue Raymond Losserand F-75014 Paris / FR | [1993/01] | Vertreter | Sauvage, Renée Cabinet Sauvage 17, rue du Colonel Oudot 75012 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1993/01] | Sauvage, Renée Cabinet Sauvage 100 bis, avenue de Saint-Mandé F-75012 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92401738.7 | 22.06.1992 | [1993/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19910007715 | 24.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9107715 | [1993/01] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0520871 | Datum: | 30.12.1992 | Sprache: | FR | [1992/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0520871 | Datum: | 28.02.1996 | [1996/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.1992 | Klassifikation | IPC: | F02K1/70 | [1993/01] | CPC: |
F02K1/70 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [1993/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbesserte Schubumkehrvorrichtung für ein Strahltriebwerk | [1993/01] | Englisch: | Improved thrust reverser for a jet engine | [1993/01] | Französisch: | Perfectionnement aux inverseurs de poussée de moteur à réaction | [1993/01] | Prüfungsverfahren | 17.05.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/29] | 29.06.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.10.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.05.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 29.08.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.10.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.10.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.11.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.06.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.1995 | 04   M02   Gebühr entrichtet am   09.06.1995 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3280561 (KUTNEY JOHN T); | [A]EP0368725 ; | [A]EP0301939 (HISPANO SUIZA SA [FR]) |