Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | IT | | Prüfungsverfahren | 04.06.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.09.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.09.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Europäisches Patent erteilt | 26.08.1998 | Einspruchsverfahren | 27.05.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.08.1999 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 08.01.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 18.08.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 24.03.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 26.08.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB IT | | Datum des Ereignisses: | 03.11.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19930903 | | Datum des Ereignisses: | 17.05.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19950403 | | Datum des Ereignisses: | 01.10.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 69226742 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19981001 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB IF02 | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01 | | Datum des Ereignisses: | 02.01.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20070919 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 31.01.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Payment DATE: | 20070926 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 13.09.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20070913 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20070914 | Year of Fee Payment: | 16 | | Datum des Ereignisses: | 27.05.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20080921 | | Datum des Ereignisses: | 03.07.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | Effective DATE: | 20090529 | | Datum des Ereignisses: | 31.08.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20090401 | | Datum des Ereignisses: | 31.08.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20080921 | | Datum des Ereignisses: | 30.10.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20080930 | | Datum des Ereignisses: | 30.11.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20080921 | | Datum des Ereignisses: | 10.07.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 16.06.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 20.02.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA | | Datum des Ereignisses: | 20.02.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS IGRA | | Datum des Ereignisses: | 08.10.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOS AGRA | | Datum des Ereignisses: | 05.02.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 02.07.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 02.07.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |