EP0537058 - Verpackung zum Transport, insbesondere von infektösen Substanzen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.03.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.04.1996 [1996/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PASCAL, Christian 19, Rue de la Fontaine F-95270 Seugy / FR | [1993/15] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1993/15] | Vertreter | Faber, Jean-Paul CABINET FABER 35, rue de Berne 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1993/15] | Faber, Jean-Paul CABINET FABER 35, rue de Berne F-75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92402707.1 | 05.10.1992 | [1993/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19910012358 | 08.10.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9112358 | [1993/15] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0537058 | Datum: | 14.04.1993 | Sprache: | FR | [1993/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.02.1993 | Klassifikation | IPC: | B65D81/38 | [1993/15] | CPC: |
B65D81/3862 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, GB, IT, LI [1993/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verpackung zum Transport, insbesondere von infektösen Substanzen | [1993/15] | Englisch: | Package for transportation, especially of infectious substances | [1993/15] | Französisch: | Emballage pour le transport plus particulièrement de susbstances infectieuses | [1993/15] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 28.09.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/49] | 02.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.06.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.07.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.10.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/17] | 24.11.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1996/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.1995 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3832009 ; | [A]EP0341056 ; | [A]FR1388978 ; | [A]US2971640 |