EP0594914 - Herstellung eines Katalysators zur Herstellung von Polyethylen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.06.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.06.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.08.1995 [1995/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BP CHEMICALS S.N.C. Tour Neptune la Défense 1, 20, Place de Seine 92400 Courbevoie / FR | [N/P] |
Frühere [1994/18] | Für alle benannten Staaten BP CHEMICALS S.N.C. Tour Neptune la Défense 1, 20, Place de Seine F-92400 Courbevoie / FR | Erfinder | 01 /
Daine, Erick BP Chemicals S.N.C., BP NO 6 F-13117 Lavera / FR | 02 /
Speakman, John Gabriel BP Chemicals S.N.C., BP NO 6 F-13117 Lavera / FR | [1994/18] | Vertreter | Preece, Michael, et al BP International Limited Patents and Agreements Division Sunbury Research Centre Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7LN / GB | [N/P] |
Frühere [1994/18] | Preece, Michael, et al BP International Limited Patents and Agreements Division Sunbury Research Centre Chertsey Road Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92430032.0 | 26.10.1992 | [1994/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0594914 | Datum: | 04.05.1994 | Sprache: | EN | [1994/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.06.1993 | Klassifikation | IPC: | C08F110/02, C08F4/651, C08F4/654 | [1994/18] | CPC: |
C08F10/00 (EP)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/656 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | FR [1994/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Herstellung eines Katalysators zur Herstellung von Polyethylen | [1994/18] | Englisch: | Preparation of a catalyst for the manufacture of polyethylene | [1994/18] | Französisch: | Préparation d'un catalyseur pour la fabrication de polyéthylène | [1994/18] | Akte vernichtet: | 10.09.2001 | Prüfungsverfahren | 05.11.1994 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1995/31] | 03.03.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1995/31] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 21.12.1994 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.1994 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]EP0453088 ; | [Y]GB2096623 ; | [A]EP0014523 ; | [A]US4100105 |