EP0550362 - Mittel für die Trennung von Autobahn-Fahrbahnen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.01.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.01.1996 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.02.1996 [1996/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SODIREL S.A. Lot 17 - Z.I. F-84100 Orange / FR | Für alle benannten Staaten SANEF - SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE 41bis, Avenue Bosquet F-75007 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1993/27] | Für alle benannten Staaten SODIREL S.A. Lot 17 - Z.I. F-84100 Orange / FR | ||
Für alle benannten Staaten SANEF - SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE 41bis, Avenue Bosquet F-75007 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Marc, Jean-Luc Quartier du Gourreou F-84420 Mornas / FR | 02 /
Barbry, Jean-Henry 8 rue des Placeaux F-60550 Verneuil en Halatte / FR | [1993/27] | Vertreter | Moretti, René, et al c/o Cabinet BEAU DE LOMENIE "Prado-Mermoz" 232, Avenue du Prado 13008 Marseille / FR | [N/P] |
Frühere [1993/27] | Moretti, René, et al c/o Cabinet BEAU DE LOMENIE "Prado-Mermoz" 232, Avenue du Prado F-13008 Marseille / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92430036.1 | 23.12.1992 | [1993/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19910016503 | 31.12.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9116503 | [1993/27] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0550362 | Datum: | 07.07.1993 | Sprache: | FR | [1993/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.03.1993 | Klassifikation | IPC: | E01F15/00, E01F9/08 | [1993/27] | CPC: |
E01F15/088 (EP);
E01F15/086 (EP);
E01F9/588 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, GB, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1993/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mittel für die Trennung von Autobahn-Fahrbahnen | [1993/27] | Englisch: | Means for separating highway lanes | [1993/27] | Französisch: | Dispositif séparateur de voies autoroutières | [1993/27] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 16.11.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/02] | 16.02.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.05.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.08.1995 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1996/08] | 22.09.1995 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1996/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO8912142 ; | [A]US4515499 |