EP0570655 - Steuerschaltung zum Ein- und Ausschalten eines Audioverstärkers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.11.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: NL | veröffentlicht am 12.02.2003 [2003/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Frühere [1998/35] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | ||
Frühere [1993/47] | Für alle benannten Staaten SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.r.l. Via C. Olivetti, 2 I-20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Erfinder | 01 /
Nebuloni, Daniela Via Crispi, 21 I-20010 Bareggio / IT | 02 /
Fassina, Andrea Via Ercolano, 3 I-20155 Milano / IT | [1993/47] | Vertreter | Cerbaro, Elena, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1993/47] | Cerbaro, Elena, et al c/o Studio Torta, Via Viotti 9 I-10121 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92830254.6 | 22.05.1992 | [1993/47] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0570655 | Datum: | 24.11.1993 | Sprache: | EN | [1993/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0570655 | Datum: | 27.12.2000 | Sprache: | EN | [2000/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.02.1993 | Klassifikation | IPC: | H03G3/34, H03F1/30 | [1993/47] | CPC: |
H03G3/348 (EP,US);
H03F1/305 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL, PT [1993/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steuerschaltung zum Ein- und Ausschalten eines Audioverstärkers | [1993/47] | Englisch: | Audio amplifier on-off control circuit | [1993/47] | Französisch: | Circuit de commande pour la communication marche/arrêt d'un amplificateur audio | [1993/47] | Prüfungsverfahren | 01.02.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/16] | 11.03.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.06.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.02.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.2000 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.06.2000 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.09.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.09.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.09.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.05.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.05.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.05.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.05.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.05.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.05.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 27.12.2000 | PT | 27.03.2001 | [2003/07] |
Frühere [2002/11] | PT | 27.03.2001 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0159079 (ATES COMPONENTI ELETTRON [IT]); | [A]EP0368528 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]) |