EP0540493 - Veterinärmedizinisches Instrument für die Abgabe von Arzneimitteln [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.01.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.03.1997 [1997/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HUBERT DE BACKER NV/SA Oude Molenstraat, 94 B-9100 Sint Niklaas / BE | [1993/18] | Erfinder | 01 /
De Backer, Jan Callaertstraat 1 B-9100 Sint Niklaas / BE | [1993/18] | Vertreter | Vanderperre, Robert, et al Gevers Livornostraat 7 1060 Brussel / BE | [N/P] |
Frühere [1993/18] | Vanderperre, Robert, et al Bureau Vander Haeghen S.A. Rue Colonel Bourg 108 A B-1040 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92870161.4 | 06.10.1992 | [1993/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE19910001010 | 31.10.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 9101010 | [1993/18] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0540493 | Datum: | 05.05.1993 | Sprache: | FR | [1993/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0540493 | Datum: | 20.03.1996 | Sprache: | FR | [1996/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.03.1993 | Klassifikation | IPC: | A61D1/02 | [1993/18] | CPC: |
A61D1/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1993/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Veterinärmedizinisches Instrument für die Abgabe von Arzneimitteln | [1993/18] | Englisch: | Veterinary instrument for delivering a medicinal composition | [1996/12] | Französisch: | Instrument vétérinaire pour délivrer une composition médicamenteuse | [1993/18] |
Frühere [1993/18] | Veterinary instrument for delivering a medical composition | Prüfungsverfahren | 14.06.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/32] | 28.11.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.03.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.07.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 29.08.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.11.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.11.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.12.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.07.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.09.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3434473 (SMITH JAMES GORDON); | [Y]EP0323109 (DIVERSEY CORP [CA], et al); | [A]US4850970 (SUTHERLAND STEPHEN F [US]) |