EP0560834 - BODEN- ODER WANDAUSBILDUNG FÜR EIN METALLURGISCHES GEFÄSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.06.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.06.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.08.1995 [1995/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VEITSCH-RADEX AKTIENGESELLSCHAFT FÜR FEUERFESTE ERZEUGNISSE Mommsengasse 35 A-1040 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [1993/38] | Für alle benannten Staaten VEITSCH-RADEX AKTIENGESELLSCHAFT FÜR FEUERFESTE ERZEUGNISSE Mommsengasse 35 A-1040 Wien / AT | Erfinder | 01 /
RINNHOFER, Johann Anschützgasse 17 A-1150 Wien / AT | 02 /
SCHMIDBERGER, Robert Hafning 46B A-8793 Trofaiach / AT | 03 /
PAWLISKA, Volker Grantsch 15 A-9872 Millstatt / AT | 04 /
CAPPELLI, Giorgio Residenza Solco, 1151 I-20089 Basiglio / IT | [1993/38] | Vertreter | Becker, Thomas, et al Patentanwälte Becker & Müller Turmstrasse 22 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Frühere [1993/38] | Becker, Thomas, Dr., Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Becker und Müller Eisenhüttenstrasse 2 D-40882 Ratingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92900109.7 | 04.12.1991 | [1993/38] | WO1991EP02305 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19900002483 | 07.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 248390 | DE19914103156 | 02.02.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4103156 | [1993/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9210593 | Datum: | 25.06.1992 | Sprache: | DE | [1992/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0560834 | Datum: | 22.09.1993 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 25.06.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0560834 | Datum: | 17.08.1994 | Sprache: | DE | [1994/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.06.1992 | Klassifikation | IPC: | C21C5/52, C21C7/072, B22D1/00, F27D3/16 | [1993/38] | CPC: |
B22D1/005 (EP,US);
B22D41/02 (EP,US);
C21C5/5217 (EP,US);
Y02P10/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, SE [1993/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BODEN- ODER WANDAUSBILDUNG FÜR EIN METALLURGISCHES GEFÄSS | [1993/38] | Englisch: | BOTTOM OR WALL STRUCTURE FOR A METALLURGICAL VESSEL | [1993/38] | Französisch: | STRUCTURE DU FOND OU DES PAROIS DE RECIPIENTS METALLURGIQUES | [1993/38] | Eintritt in die regionale Phase | 28.05.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.05.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.05.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.05.1992 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AT | 28.05.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/38] | 18.01.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 09.02.1994 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 16.02.1994 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.04.1994 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.04.1994 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.05.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.12.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]SU648343 ; | [A]FR2451945 (EST ACIERS FINS); | [A]DE3619533 (KLOECKNER STAHL GMBH); | [Y]DE3742861 (THYSSEN STAHL AG); | [A]DE9004945U ; | [A]DE3926786 | [Y] - Soviet inventions illustrated section m/p,week 7945,19 dec 1979 Derwent Publications ltd, London, GB & SU-A1-648 343 (ceme=cherp metal wks), & SU648343 A 00000000 |