EP0563301 - Kosmetisches Verfahren zur Verringerung der Haarwuchsrate bei Säugetieren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1993/40] | ÄNDERUNG DER RATE UND DES CHARAKTERS DES HAARWACHSTUMS | ||
[1999/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.03.2001 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.06.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 18.07.2007 [2007/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Gillette Company Prudential Tower Building Boston, MA 02199 / US | [N/P] |
Frühere [2000/26] | Für alle benannten Staaten THE GILLETTE COMPANY Prudential Tower Building Boston, Massachusetts 02199 / US | ||
Frühere [1993/40] | Für alle benannten Staaten HANDELMAN, Joseph H. 26 West 61 Street New York, NY 10023 / US | Erfinder | 01 /
HANDELMAN, Joseph, H. 26 West 61 Street New York, NY 10023 / US | 02 /
SHANDER, Douglas 16112 Howard Landing Drive Gaithersburg, MD 20878 / US | 03 /
FUNKHOUSER, Margaret, G. 1332 South Pollard Street Arlington, VA 2204 / US | [1993/40] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/35] | Baillie, Iain Cameron c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | ||
Frühere [1993/40] | Baillie, Iain Cameron c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92903695.2 | 19.12.1991 | [1993/40] | WO1991US09645 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19900632126 | 20.12.1990 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 632126 | [1993/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9211007 | Datum: | 09.07.1992 | Sprache: | EN | [1992/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0563301 | Datum: | 06.10.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.07.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0563301 | Datum: | 10.05.2000 | Sprache: | EN | [2000/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 09.07.1992 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.1993 | Klassifikation | IPC: | A61K7/00, A61K31/42 | [1999/22] | CPC: |
A61Q7/02 (EP);
A61K31/42 (EP);
A61K8/49 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61K2800/782 (EP)
|
Frühere IPC [1993/40] | A61K31/42 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, SE [1993/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kosmetisches Verfahren zur Verringerung der Haarwuchsrate bei Säugetieren | [1999/18] | Englisch: | Cosmetic Process of Reducing the Rate of Mammalian Hair Growth | [1999/18] | Französisch: | Procédé cosmétique pour la réduction du taux de croissance des poils chez les mammifères | [1999/21] |
Frühere [1993/40] | ÄNDERUNG DER RATE UND DES CHARAKTERS DES HAARWACHSTUMS | ||
Frühere [1993/40] | ALTERATION OF RATE AND CHARACTER OF HAIR GROWTH | ||
Frühere [1993/40] | MODIFICATION DE LA VITESSE ET DU CARACTERE DE CROISSANCE DU POIL | Eintritt in die regionale Phase | 15.07.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.07.1993 | Recherchengebühr entrichtet | 15.07.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.07.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.07.1992 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 15.07.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/40] | 17.01.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.11.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.06.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.06.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.11.1998 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 04.02.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.1999 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.11.1999 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.01.2000 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.01.2000 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.02.2001 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2001/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 04.02.1999 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 04.02.1999 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.03.1999 | Entscheidung abgesandt | 05.11.1997 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.11.1997 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag gilt als nicht eingegangen | 20.11.1997 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.12.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.12.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 06.12.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.05.2000 | BE | 10.05.2000 | CH | 10.05.2000 | GR | 10.05.2000 | LI | 10.05.2000 | NL | 10.05.2000 | DK | 10.08.2000 | SE | 10.08.2000 | LU | 19.12.2000 | MC | 31.12.2000 | [2007/29] |
Frühere [2004/07] | AT | 10.05.2000 | |
BE | 10.05.2000 | ||
CH | 10.05.2000 | ||
GR | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
NL | 10.05.2000 | ||
DK | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
MC | 31.12.2000 | ||
Frühere [2003/45] | AT | 10.05.2000 | |
BE | 10.05.2000 | ||
CH | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
NL | 10.05.2000 | ||
DK | 10.08.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
MC | 31.12.2000 | ||
Frühere [2003/07] | AT | 10.05.2000 | |
BE | 10.05.2000 | ||
CH | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
NL | 10.05.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
MC | 31.12.2000 | ||
Frühere [2002/42] | AT | 10.05.2000 | |
BE | 10.05.2000 | ||
CH | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
MC | 31.12.2000 | ||
Frühere [2002/02] | AT | 10.05.2000 | |
BE | 10.05.2000 | ||
CH | 10.05.2000 | ||
LI | 10.05.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Frühere [2001/27] | AT | 10.05.2000 | |
BE | 10.05.2000 | ||
SE | 10.08.2000 | ||
Frühere [2001/11] | AT | 10.05.2000 | |
BE | 10.05.2000 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4720489 (SHANDER DOUGLAS [US]); | [A]US4912120 (CASTELHANO ARLINDO L [CA], et al) | [Y] - HATTORI, M. et al., "Biochemical Analysis of Hair Growth From the Aspects of Aging and Enzyme Activities", J. Derm. 10(1): 45-54. (1983). | [Y] - MARTINET, N. et al., "Epidermal and Hair Follicle Transglutaminases", J. Biol. chem. 263(9): 4236-41. (1988). | [Y] - OGAWA H. et al., "Regulation Mechanisms of Hair Growth", Curr. Prob. Derm." (Norm. Abnorm. Epiderm. Diff.): 159-70 (1983) Abstract. | [Y] - GOLDSMITH, L. A., "Hair Follicle Transglutaminases and the Formation of -( -glutamyl) Cross-links", Hair Research. Springer-Verlag 1981, pp 29-34. | [Y] - CHUNG, S.I. et al., "Transglutaminase from Hair Follicle of Guinea Pig", Proc. Natl. Sci., USA 69(2): 303-307 (1972). | [Y] - KILLACKY, J.J.F. et al., "A New Class of Mechanism-Based Inhibitors of Transglutaminase Enzymes Inhibits the Formation of Cross-Linked Envelopes By Human Malignant Keratinocytes", Mol. Pharmacol. 35: 701-706 (1989). | [A] - HARDING, H.W.J. et al., "Formation of the -( -Glutamyl) lysine Cross-Link in Hair Proteins. Investigation of Transamindases in Hair Follicles", Biochem 11(15): 2858-63 (1972). | [A] - PETERSON, L.L. et al., "Rat Hair Eollicle and Epidermal Transglutaminases Biochemical and Immunochemical Isoenzymes" Biochim. Biophys Acta 657: 268-76 (1981). | [A] - OGAWA H. et al., "Human Epidermal Transglutaminase", J. Invest. Derm. 68: 32-35 (1977). |