EP0522144 - KONZENTRIERUNG VON GRUPPENADRESSEN IN EINER NETZWERKBRÜCKE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.01.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.01.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.02.1998 [1998/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 146 Main Street Maynard, MA 01754 / US | [1993/02] | Erfinder | 01 /
BACKLES, Floyd, J. Hadley Highway Temple, NH 03084 / US | 02 /
HAWE, William, R. 16 Independence Road Pepperell, MA 02190 / US | 03 /
KONING, G., Paul 4 Parker Road Brookline, NH 02127 / US | 04 /
MITTON, David, J. 13 Swan Street Arlington, MA 02130 / US | 05 /
PERLMAN, Radia, J. 10 Huckleberry Lane Acton, MA 01720 / US | [1993/02] | Vertreter | Maggs, Michael Norman, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | [N/P] |
Frühere [1993/02] | Maggs, Michael Norman, et al Kilburn & Strode 30 John Street London WC1N 2DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92905803.0 | 24.01.1992 | [1993/02] | WO1992US00586 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910645933 | 25.01.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 645933 | US19910645934 | 25.01.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 645934 | US19910645935 | 25.01.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 645935 | [1993/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9213410 | Datum: | 06.08.1992 | Sprache: | EN | [1992/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0522144 | Datum: | 13.01.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.08.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0522144 | Datum: | 05.03.1997 | Sprache: | EN | [1997/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.08.1992 | Klassifikation | IPC: | H04L12/18, H04L12/46 | [1993/02] | CPC: |
H04L12/1836 (EP);
H04L12/46 (EP);
H04L45/742 (EP);
H04L2212/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1993/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONZENTRIERUNG VON GRUPPENADRESSEN IN EINER NETZWERKBRÜCKE | [1993/02] | Englisch: | GROUP ADDRESS CONCENTRATION THROUGH A NETWORK BRIDGE | [1993/02] | Französisch: | TRADUCTION D'ADRESSES DE GROUPES DU TYPE "PLUSIEURS A QUELQUES UNS" PAR UN PONT DE RESEAU | [1993/02] | Eintritt in die regionale Phase | 29.09.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.09.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.11.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.11.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/02] | 19.05.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.11.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.09.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.10.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.10.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.12.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.01.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.12.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP0321203 | [Y] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN. vol. 33, no. 7, December 1990, NEW YORK US pages 63 - 68; 'Bridge for Interconnecting Local Area Networks Having Different Architectures' | [A] - COMPUTER COMMUNICATIONS vol. 12, no. 3, June 1989, LONDON, GB pages 123 - 130; L. HUGHES: 'Gateway Design for Internetwork Multicast Communication' |