EP0572503 - VERFAHREN ZUM PRÄGEN UND KASCHIEREN VON PAPIER, SOWIE ERHALTENES PRODUKT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1993/49] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM PRÄGEN UND KASCHIEREN VON PAPIER, SOWIE ERHALTENES PRODUKT | ||
[1995/51] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.10.1996 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.07.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 02.09.2009 [2009/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KAYSERSBERG Route de Lapoutroie F-68240 Kaysersberg / FR | [1993/49] | Erfinder | 01 /
RUPPEL, Rémy 3, rue des Vosges F-68320 Durrenentzen / FR | 02 /
LAURENT, Pierre 42, rue Clémenceau F-68000 Colmar / FR | 03 /
HUNGLER, Joel 5, rue des Tilleuls F-68320 Urschenheim / FR | [1995/51] |
Frühere [1993/49] | 01 /
RUPPEL, Rémy 3, rue des Vosges F-68320 Durrenentzen / FR | ||
02 /
LAURENT, Pierre 42, rue Clémenceau F-68000 Colmar / FR | |||
03 /
HUNGLER, Jo[l 5, rue des Tilleuls F-68320 Urschenheim / FR | Vertreter | David, Daniel, et al Gevers France 41, avenue de Friedland 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2009/36] | David, Daniel, et al Bloch & Bonnétat 23bis, rue de Turin 75008 Paris / FR | ||
Frühere [1995/34] | David, Daniel, et al KAYSERSBERG, Service Propriété Industrielle, 23 boulevard Georges Clemenceau F-92402 Courbevoie Cédex / FR | ||
Frühere [1993/49] | David, Daniel KAYSERSBERG Service Propriété Industrielle 23 boulevard Georges Clemenceau F-92402 Courbevoie Cédex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92905806.3 | 13.02.1992 | [1993/49] | WO1992FR00137 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19910002003 | 20.02.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 9102003 | [1993/49] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9214605 | Datum: | 03.09.1992 | Sprache: | FR | [1992/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0572503 | Datum: | 08.12.1993 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 03.09.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0572503 | Datum: | 20.12.1995 | Sprache: | FR | [1995/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.09.1992 | Klassifikation | IPC: | B31F5/00 | [1993/49] | CPC: |
B32B3/30 (EP,US);
B31F1/07 (EP,US);
B31F5/04 (EP,US);
B32B29/005 (US);
B32B38/06 (EP,US);
D21H27/02 (EP,US);
D21H27/40 (EP,US);
B31F2201/0728 (EP,US);
B31F2201/0738 (EP,US);
B31F2201/0756 (EP,US);
B31F2201/0766 (EP,US);
B31F2201/0787 (EP,US);
B31F2201/0792 (EP,US);
Y10T156/1023 (EP,US);
Y10T428/24446 (EP,US);
Y10T428/24463 (EP,US);
Y10T428/24562 (EP,US);
Y10T428/24612 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, SE [1993/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM PRÄGEN UND KASCHIEREN VON PAPIER, SOWIE ERHALTENES PRODUKT | [1995/51] | Englisch: | PAPER SHEETS HAVING SEVERAL DISTINCT LAYERS WITH MARKINGS AND PROCESS FOR PRODUCING THEM | [1995/51] | Französisch: | FEUILLES DE PAPIER MULTICOUCHES PRESENTANT DES MARQUAGES ET PROCEDE POUR LEUR ELABORATION | [1995/51] |
Frühere [1993/49] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM PRÄGEN UND KASCHIEREN VON PAPIER, SOWIE ERHALTENES PRODUKT | ||
Frühere [1993/49] | PAPER SHEETS HAVING SEVERAL DISTINCT LAYERS WITH MARKINGS, PROCESS AND DEVICE FOR PRODUCING THEM | ||
Frühere [1993/49] | FEUILLES DE PAPIER MULTICOUCHES PRESENTANT DES MARQUAGES, PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LEUR ELABORATION | Eintritt in die regionale Phase | 06.09.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.09.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.09.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.09.1992 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: DE | 06.09.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/49] | 07.02.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.08.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.02.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.06.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.08.1995 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.08.1995 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.09.1996 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1996/50] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 20.02.1995 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 20.02.1995 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 10.03.1995 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.01.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.12.1995 | DK | 20.12.1995 | GR | 20.12.1995 | MC | 20.12.1995 | CH | 29.02.1996 | LI | 29.02.1996 | LU | 29.02.1996 | [2003/18] |
Frühere [2003/17] | AT | 20.12.1995 | |
DK | 20.12.1995 | ||
GR | 20.12.1995 | ||
MC | 13.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
LU | 29.02.1996 | ||
Frühere [2001/24] | AT | 20.12.1995 | |
DK | 20.12.1995 | ||
GR | 20.12.1995 | ||
MC | 20.12.1995 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
LU | 29.02.1996 | ||
Frühere [2000/05] | AT | 20.12.1995 | |
DK | 20.12.1995 | ||
GR | 20.12.1995 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
LU | 29.02.1996 | ||
Frühere [1998/15] | AT | 20.12.1995 | |
DK | 20.12.1995 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Frühere [1997/29] | AT | 20.12.1995 | |
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Frühere [1996/42] | AT | 20.12.1995 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB646735 (FREDERICK RICHARD ROWLEY); | [A]US3134980 (ALEXANDER ROBERT C); | [A]GB1059746 (KIMBERLY CLARK CO); | [A]GB1420139 (PAPER CONVERTING MACHINE CO); | [A]FR2508845 (KIMBERLY CLARK CO [US]); | [A]EP0265298 (BEGHIN SAY SA [FR]); | [A]EP0340334 (DRESCHER GESCHAEFTSDRUCKE); | [A]EP0408248 (JAMES RIVER CORP [US]) |