EP0535218 - BELEUCHTUNGSSYSTEM UND -METHODE FÜR EIN HOCH AUFLÖSENDES LICHTMIKROSKOP [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.10.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.12.2002 [2002/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Micro Science Technologies 520 Washington Boulevard, PMB 422 Marina Del Rey, CA 90292 / US | [2001/16] |
Frühere [1996/40] | Für alle benannten Staaten EDGE SCIENTIFIC INSTRUMENT COMPANY L.L.C. 1630 17th Street Santa Monica, CA 90404 / US | ||
Frühere [1996/35] | Für alle benannten Staaten EDGE SCIENTIFIC INSTRUMENT CORPORATION L.L.C. 1630 17th Street Santa Monica, CA 90404 / US | ||
Frühere [1993/14] | Für alle benannten Staaten UNIMAT (USA) CORPORATION Arco Center, 1055 West Seventh Street, Suite 2500 Los Angeles, CA 90017 / US | Erfinder | 01 /
Greenberg, Gary 4231 Kenyon Avenue Los Angeles California 90066 / US | [1993/14] | Vertreter | Barnard, Eric Edward Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Frühere [1993/14] | Barnard, Eric Edward BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92911614.3 | 20.03.1992 | [1993/14] | WO1992US02260 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19910688170 | 19.04.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 688170 | [1993/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9218894 | Datum: | 29.10.1992 | Sprache: | EN | [1992/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0535218 | Datum: | 07.04.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.10.1992 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 29.10.1992 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.09.1995 | Klassifikation | IPC: | G02B21/36, G02B21/06, G02B21/08 | [1995/42] | CPC: |
G02B21/22 (EP,US);
G02B21/086 (EP,US);
G02B6/0008 (EP,US)
|
Frühere IPC [1993/14] | G02B21/36, G02B21/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL [1993/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BELEUCHTUNGSSYSTEM UND -METHODE FÜR EIN HOCH AUFLÖSENDES LICHTMIKROSKOP | [1993/14] | Englisch: | ILLUMINATION SYSTEM AND METHOD FOR A HIGH DEFINITION LIGHT MICROSCOPE | [1993/14] | Französisch: | SYSTEME ET PROCEDE D'ECLAIRAGE POUR MICROSCOPE OPTIQUE A HAUTE DEFINITION | [1993/14] | Eintritt in die regionale Phase | 17.12.1992 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.12.1992 | Recherchengebühr entrichtet | 17.12.1992 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.12.1992 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.12.1992 | Prüfungsantrag gestellt [1993/14] | 22.05.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.11.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.1999 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.12.1999 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.11.2001 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.06.2002 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2002/50] | 10.07.2002 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2002/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.02.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.03.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.03.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.03.1999 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.03.2000 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 16.03.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.03.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]JPS5949514 | [XA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840713), vol. 8, no. 151, Database accession no. (P - 286)<1588> , & JP59049514 A 19840322 (OLYMPUS KOGAKU KOGYO KK) [X] 1 * abstract * [A] 24 | Internationale Recherche | [X]US3876283 (JUDD DUANE E); | [A]US4109999 (KIYONO YUTAKA, et al); | [A]US4657357 (NISHIMURA SHINICHI [JP], et al); | [A]US4474023 (MULLINS JR JAMES N [US]) |