EP0589948 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 3,4-DIHYDROXY-5-NITROBENZALDEHYD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1994/14] | Verfahren zur Herstellung von 3,4-Dihydroxy-5-Nitrobenzaldehyd | ||
[1996/36] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.07.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.08.1997 [1997/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ORION-YHTYMÄ OY Orionintie 1, PL 65 02101 Espoo / FI | [N/P] |
Frühere [1994/14] | Für alle benannten Staaten ORION-YHTYMÄ OY Orionintie 1, PL 65 SF-02101 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
HONKANEN, Erkki Koivusyrjä 7 F SF-02130 Espoo / FI | 02 /
LINDHOLM, Stig Kanervalantie 7 SF-02580 Siuntion asema / FI | [1996/36] |
Frühere [1994/14] | 01 /
HONKANEN, Erkki Koivusyrjä 7 F SF-02130 Espoo / FI | ||
02 /
LINDHOLM, Stig Näyttelijäntie 16 H 82 SF-00400 Helsinki / FI | Vertreter | Sexton, Jane Helen, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1994/14] | Sexton, Jane Helen, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92911745.5 | 18.06.1992 | [1994/14] | WO1992FI00192 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19910134312 | 20.06.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 91134312 | [1994/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9300323 | Datum: | 07.01.1993 | Sprache: | EN | [1993/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0589948 | Datum: | 06.04.1994 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.01.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1994/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0589948 | Datum: | 04.09.1996 | Sprache: | EN | [1996/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.01.1993 | Klassifikation | IPC: | C07C205/44, C07C201/12 | [1994/14] | CPC: |
C07C201/12 (EP,KR,US);
C07C205/44 (KR)
| C-Set: |
C07C201/12, C07C205/44 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, MC, NL, SE [1994/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 3,4-DIHYDROXY-5-NITROBENZALDEHYD | [1996/36] | Englisch: | METHOD FOR THE PREPARATION OF 3,4-DIHYDROXY-5-NITROBENZALDEHYDE | [1994/14] | Französisch: | PROCEDE DE PREPARATION DE 3,4-DIHYDROXY-5-NITROBENZALDEHYDE | [1994/14] |
Frühere [1994/14] | Verfahren zur Herstellung von 3,4-Dihydroxy-5-Nitrobenzaldehyd | Eintritt in die regionale Phase | 13.12.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.12.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.12.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.01.1993 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.12.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1994/14] | 17.10.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.03.1996 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.06.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.06.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.06.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.06.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.05.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]GB2200109 (ORION YHTYMAE OY) | [Y] - SYNTHESIS. no. 3, 1976, STUTTGART DE pages 191 - 192; C. HANSSON ET AL.: 'Selective Dealkylation of Activated Aromatic Ethers.' | [A] - TETRAHEDRON LETTERS. no. 16, 1970, OXFORD GB pages 1327 - 1328; G.I. FEUTRILL ET AL.: 'Demethylation of Aryl Methyl Ethers with Thioethoxide ion in Dimethyl Formamide.' |