Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9811234 | Globale Akte | 09.07.1998 | A3 | WO9811234 | 19.03.1998 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US71270296 | 12.09.1996 | US71270996 | 12.09.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2001506843 | Globale Akte | 29.05.2001 | A | Prioritätsnummer | Datum | US71270996 | 12.09.1996 | US9715923 | 10.09.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0927257 | Globale Akte | 07.07.1999 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US71270996 | 12.09.1996 | US9715923 | 10.09.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU4261197 | Globale Akte | 02.04.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | US71270996 | 12.09.1996 | US9715923 | 10.09.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0604458 | Globale Akte | 06.07.1994 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US73506691 | 24.07.1991 | US9206057 | 24.07.1992 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2114104 | 14.10.2003 | C | CA2114104 | 04.02.1993 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US73506691 | 24.07.1991 | US9206057 | 24.07.1992 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2264541 | 19.03.1998 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US71270996 | 12.09.1996 | US9715923 | 10.09.1997 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2002042114 | 11.04.2002 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US11144498 | 07.07.1998 | US81080801 | 15.03.2001 | US71270996 | 12.09.1996 | US54122800 | 03.04.2000 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5648210 | 15.07.1997 | A | Prioritätsnummer | Datum | US18206094 | 23.08.1994 | US73506691 | 24.07.1991 | US9206057 | 24.07.1992 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5773699 | 30.06.1998 | A | Prioritätsnummer | Datum | US71270296 | 12.09.1996 | US18206094 | 23.08.1994 | US73506691 | 24.07.1991 | US9206057 | 24.07.1992 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5863780 | 26.01.1999 | A | Prioritätsnummer | Datum | US71270996 | 12.09.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6045792 | 04.04.2000 | A | Prioritätsnummer | Datum | US11144498 | 07.07.1998 | US71270996 | 12.09.1996 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6232077 | 15.05.2001 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | US11144498 | 07.07.1998 | US71270996 | 12.09.1996 | US54122800 | 03.04.2000 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO9302196 | Globale Akte | 04.02.1993 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US73506691 | 24.07.1991 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2420592 | Globale Akte | 23.02.1993 | A | Prioritätsnummer | Datum | US73506691 | 24.07.1991 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ZA925592 | 24.01.1994 | B | Prioritätsnummer | Datum | US73506691 | 24.07.1991 |