EP0569564 - DIPHENYLYLCHINUCLIDINE ALS SQUALEN-SYNTHETASE-INHIBITOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.11.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Neue Staaten: DK | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zeneca Limited 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN / GB | [N/P] |
Frühere [1995/28] | Für alle benannten Staaten ZENECA LIMITED 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN / GB | ||
Frühere [1995/07] | Für alle benannten Staaten Zeneca Limited 15 Stanhope Gate London W1Y 6LN / GB | ||
Frühere [1993/46] | Für alle benannten Staaten IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | Erfinder | 01 /
BROWN, George Robert 11 Church Road Wilmslow, Cheshire SK9 6HH / GB | 02 /
MALLION, Keith Blakeney 4 Aylesby Close Knutsford, Cheshire WA16 8AE / GB | 03 /
HARRISON, Peter, John / Deceased / US | [1993/46] | Vertreter | Bill, Kevin, et al ZENECA Pharmaceuticals Intellectual Property Department Mereside Alderley Park Macclesfield Cheshire SK10 4TG / GB | [N/P] |
Frühere [1995/07] | Bill, Kevin, et al ZENECA Pharmaceuticals Intellectual Property Department Mereside Alderley Park GB-Macclesfield, Cheshire SK10 4TG / GB | ||
Frühere [1993/46] | Bill, Kevin ICI Group Legal Dept: Patents P.O. Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 92921983.0 | 27.10.1992 | [1993/46] | WO1992GB01968 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19910022988 | 30.10.1991 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9122988 | [1993/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9309115 | Datum: | 13.05.1993 | Sprache: | EN | [1993/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0569564 | Datum: | 18.11.1993 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.05.1993 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1993/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0569564 | Datum: | 29.12.1997 | Sprache: | EN | [1997/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.05.1993 | Klassifikation | IPC: | C07D453/02, A61K31/435 | [1993/46] | CPC: |
C07D453/02 (EP,US);
A61P3/06 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P9/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, SE [1993/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIPHENYLYLCHINUCLIDINE ALS SQUALEN-SYNTHETASE-INHIBITOREN | [1993/46] | Englisch: | BIPHENYLYLQUINUCLIDINES, USEFUL AS SQUALENE SYNTHETASE INHIBITORS | [1993/46] | Französisch: | BIPHENYLYLQUINUCLIDINES UTILISEES COMME INHIBITEURS DE SQUALENE SYNTHETASE | [1993/46] | Eintritt in die regionale Phase | 24.06.1993 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.06.1993 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.06.1993 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.06.1993 | Prüfungsantrag gestellt [1993/46] | 26.09.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 28.10.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.12.1996 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 27.06.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.09.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1998/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.09.1994 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.10.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.10.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.10.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 29.12.1997 | BE | 29.12.1997 | DK | 29.12.1997 | ES | 29.12.1997 | GR | 29.12.1997 | NL | 29.12.1997 | SE | 29.03.1998 | [2015/21] |
Frühere [2003/07] | AT | 29.12.1997 | |
BE | 29.12.1997 | ||
ES | 29.12.1997 | ||
GR | 29.12.1997 | ||
NL | 29.12.1997 | ||
SE | 29.03.1998 | ||
Frühere [2002/25] | AT | 29.12.1997 | |
BE | 29.12.1997 | ||
ES | 29.12.1997 | ||
GR | 29.12.1997 | ||
SE | 29.03.1998 | ||
Frühere [2000/05] | AT | 29.12.1997 | |
BE | 29.12.1997 | ||
GR | 29.12.1997 | ||
SE | 29.03.1998 | ||
Frühere [1998/46] | AT | 29.12.1997 | |
BE | 29.12.1997 | ||
SE | 29.03.1998 | ||
Frühere [1998/40] | AT | 29.12.1997 | |
SE | 29.03.1998 | ||
Frühere [1998/35] | SE | 29.03.1998 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A] - JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES vol. 80, no. 8, August 1991, pages 785 - 789 G.H. STERLING ET AL. 'Quaternary and tertiary quinuclidine derivatives as inhibitors of choline uptake' cited in the application |