EP0551115 - Vorrichtung zur Messung der Zugspannung einer Lichtleitfaser oder eines entsprechenden Drahtes mittels akustischer Auslenkung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1993/28] | Vorrichtung zur Messung der Zugspannung einer optischen Faser oder eines entsprechenden Drahtes mittels akustischen Pumpens | ||
[1998/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.02.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOUNDEK OY Otaniemen Teknologiakylä Tekniikantie 17 SF-02150 Espoo / FI | [1993/28] | Erfinder | 01 /
Luukkala, Mauri Haukilahdenranta 23 B 5 SF-02170 Espoo / FI | [1993/28] | Vertreter | Tiedtke, Harro, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1993/28] | Tiedtke, Harro, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93100187.9 | 07.01.1993 | [1993/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI19920000083 | 09.01.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 920083 | [1993/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0551115 | Datum: | 14.07.1993 | Sprache: | EN | [1993/28] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0551115 | Datum: | 09.03.1994 | Sprache: | EN | [1994/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0551115 | Datum: | 22.04.1998 | Sprache: | EN | [1998/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.01.1994 | Klassifikation | IPC: | G01L5/04, G01L5/10 | [1994/05] | CPC: |
G01L5/105 (EP,US);
G01L5/042 (EP,US)
|
Frühere IPC [1993/28] | G01L5/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [1993/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Messung der Zugspannung einer Lichtleitfaser oder eines entsprechenden Drahtes mittels akustischer Auslenkung | [1998/17] | Englisch: | Device for measuring the tensile stress of an optical fiber or corresponding wire by means of an acoustic surge | [1993/28] | Französisch: | Dispositif pour mesurer des efforts de tension d'une fibre optique ou d'un fil correspondent par moyen d'excursion acoustique | [1998/17] |
Frühere [1993/28] | Vorrichtung zur Messung der Zugspannung einer optischen Faser oder eines entsprechenden Drahtes mittels akustischen Pumpens | ||
Frühere [1993/28] | Dispositif pour mesurer des efforts de tension d'une fibre optique ou d'un fil correspondent par moyens de pompage acoustique | Prüfungsverfahren | 18.04.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/24] | 04.12.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.04.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.04.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.08.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.12.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.01.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.02.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.06.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 06.10.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 22.10.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.01.1998 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.01.1998 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.1999 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 22.04.1998 | BE | 22.04.1998 | ES | 22.04.1998 | GR | 22.04.1998 | IT | 22.04.1998 | DK | 22.07.1998 | PT | 22.07.1998 | SE | 22.07.1998 | IE | 07.01.1999 | LU | 07.01.1999 | [2007/29] |
Frühere [2003/45] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
ES | 22.04.1998 | ||
GR | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
DK | 22.07.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Frühere [2002/25] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
ES | 22.04.1998 | ||
GR | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Frühere [2001/23] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
GR | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Frühere [2000/27] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
IE | 07.01.1999 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
IT | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
Frühere [1999/32] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
PT | 22.07.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
Frühere [1999/27] | AT | 22.04.1998 | |
BE | 22.04.1998 | ||
SE | 22.07.1998 | ||
Frühere [1999/01] | AT | 22.04.1998 | |
SE | 22.07.1998 | ||
Frühere [1998/44] | SE | 22.07.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2082323 (BELOIT CORP); | [A]FR2504898 (SCHWEIZERISCHE VISCOSE [CH]); | [X]DE3203815 (KAISER PAUL); | [A]EP0100394 (ZELLWEGER USTER AG [CH]); | [X]US4441367 (DAWS JOHN W [US], et al); | [AD]US4833928 (LUUKKALA MAURI [FI], et al); | [A]WO8908733 (UNIV HAUTE ALSACE [FR]); | [AP]EP0477942 (SONY CORP [JP]) |