EP0554709 - Polyesterfaser, Verfahren zur Herstellung und Verfahren zum Färben der Faserstruktur der Polyesterfaser [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.08.1999 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.10.1999 [1999/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TORAY INDUSTRIES, INC. 2-1, Nihonbashi Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Frühere [1993/32] | Für alle benannten Staaten TORAY INDUSTRIES, INC. 2-1, Nihonbashi Muromachi 2-chome Chuo-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Handa, Nobuyoshi, c/o Toray Industries, Inc. Shiga Plant, 1-1, Sonoyama 1-chome Otsu-shi, Shiga / JP | 02 /
Masuda, Yutaka, c/o Toray Industries, Inc. Shiga Plant, 1-1, Sonoyama 1-chome Otsu-shi, Shiga / JP | [1993/32] | Vertreter | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [1993/32] | Kador & Partner Corneliusstrasse 15 D-80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93100743.9 | 19.01.1993 | [1993/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19920007541 | 20.01.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 754192 | [1993/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0554709 | Datum: | 11.08.1993 | Sprache: | EN | [1993/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.1993 | Klassifikation | IPC: | D01F6/62, D01F11/08, D01F6/84 | [1993/32] | CPC: |
D01F6/62 (EP,KR,US);
D06P3/54 (EP,US);
D06P5/2072 (EP,US);
Y10S264/28 (EP,US);
Y10T428/2913 (EP,US);
Y10T428/2922 (EP,US);
Y10T428/298 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1993/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Polyesterfaser, Verfahren zur Herstellung und Verfahren zum Färben der Faserstruktur der Polyesterfaser | [1993/32] | Englisch: | Polyester fiber, process for the production and process for the dyeing of the fibrous structure of the polyester fiber | [1993/32] | Französisch: | Fibre de polyester, procédé de production et procédé pour colorer la structure fibreuse de la fibre de polyester | [1993/32] | Prüfungsverfahren | 26.01.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/13] | 11.02.1997 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.08.1997 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.06.1998 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.1998 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.04.1999 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1999/40] | 06.05.1999 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1999/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.01.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.01.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.01.1998 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.1999 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0095712 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]); | [XD]US4426516 (KURIKI TOMIO [JP], et al) |