EP0557963 - Federnder Arm zur Entfaltung eines Netzwerks [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 29.12.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.12.1994 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 15.02.1995 [1995/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten United States Surgical Corporation 150 Glover Avenue Norwalk Connecticut 06856 / US | [N/P] |
Frühere [1993/35] | Für alle benannten Staaten United States Surgical Corporation 150 Glover Avenue Norwalk, Connecticut 06856 / US | Erfinder | 01 /
Tovey, H. Jonathan 58B Rogers Avenue Milford, CT 06460 / US | [1993/35] | Vertreter | Marsh, Roy David, et al Hoffmann Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Frühere [1993/35] | Marsh, Roy David, et al Hoffmann Eitle & Partner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93102870.8 | 24.02.1993 | [1993/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19920840386 | 24.02.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 840386 | [1993/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0557963 | Datum: | 01.09.1993 | Sprache: | EN | [1993/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.1993 | Klassifikation | IPC: | A61B17/00, A61F2/00 | [1993/35] | CPC: |
A61B17/00234 (EP,US);
A61F2/0063 (EP,US);
A61B17/0469 (EP,US);
A61B2017/2927 (EP,US);
A61F2002/0072 (EP,US);
A61F2002/30092 (EP,US);
A61F2210/0019 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1993/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Federnder Arm zur Entfaltung eines Netzwerks | [1993/35] | Englisch: | Resilient arm mesh deployer | [1993/35] | Französisch: | Bras élastique pour déployer une maille | [1993/35] | Akte vernichtet: | 03.03.2001 | Prüfungsverfahren | 02.02.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/14] | 22.12.1994 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1995/07] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]EP0525791 (DEMATTEIS RALPH A [US]); | [A]DE2822603 (THIERFELDER KAY DR); | [A]WO9102493 (RAYCHEM CORP [US]); | [A]EP0364420 |