EP0567769 - Vorrichtung zum Einfalten des Bodens einer Kartonpackung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.12.1998 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.12.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 30.01.2008 [2008/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70 1009 Pully / CH | [N/P] |
Frühere [1998/05] | Für alle benannten Staaten Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70, P.O. Box 430 1009 Pully / CH | ||
Frühere [1993/48] | Für alle benannten Staaten Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully / CH | ||
Frühere [1993/44] | Für alle benannten Staaten Tetra Alfa Holdings S.A. 70, Avenue Général-Guisan CH-1009 Pully / CH | Erfinder | 01 /
Waldstädt, Manfred Hermann-Hesse-Strasse 50 6500Mainz 1 / DE | [1993/44] | Vertreter | Weber, Dieter, et al Weber, Seiffert, Lieke Postfach 61 45 65051 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Frühere [1993/44] | Weber, Dieter, Dr., et al Weber, Dieter, Dr., Seiffert, Klaus, Dipl.-Phys., Lieke, Winfried, Dr. Postfach 61 45 D-65051 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93104624.7 | 21.03.1993 | [1993/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924214519 | 01.05.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4214519 | [1993/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0567769 | Datum: | 03.11.1993 | Sprache: | DE | [1993/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0567769 | Datum: | 28.01.1998 | Sprache: | DE | [1998/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.1993 | Klassifikation | IPC: | B65B7/18, B65B51/22 | [1993/44] | CPC: |
B29C65/08 (EP,US);
B29C66/1122 (EP,US);
B29C66/43122 (EP,US);
B29C66/72328 (EP,US);
B29C66/80 (EP,US);
B29C66/8221 (EP,US);
B29C66/8322 (EP,US);
B29C66/8432 (EP,US);
B65B51/225 (EP,US);
B65B7/18 (EP,US);
B29C66/83241 (EP,US);
B29K2711/123 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1993/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Einfalten des Bodens einer Kartonpackung | [1993/44] | Englisch: | Device for folding in the bottom-flaps of a packaging carton | [1993/44] | Französisch: | Dispositif pour replier le fond d'un carton d'emballage | [1993/44] | Prüfungsverfahren | 14.04.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/23] | 22.03.1995 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 28.10.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.04.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.1996 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.11.1996 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.03.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 23.06.1997 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 23.07.1997 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.09.1997 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.09.1997 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.10.1998 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1999/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.03.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.03.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.1997 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | ES | 28.01.1998 | FR | 28.01.1998 | IT | 28.01.1998 | NL | 28.01.1998 | AT | 21.03.1998 | BE | 31.03.1998 | CH | 31.03.1998 | LI | 31.03.1998 | DK | 28.04.1998 | PT | 28.04.1998 | SE | 28.04.1998 | [2008/05] |
Frühere [2004/35] | ES | 28.01.1998 | |
FR | 28.01.1998 | ||
IT | 28.01.1998 | ||
NL | 28.01.1998 | ||
AT | 21.03.1998 | ||
BE | 31.03.1998 | ||
CH | 31.03.1998 | ||
LI | 31.03.1998 | ||
DK | 28.04.1998 | ||
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
Frühere [2003/45] | ES | 28.01.1998 | |
IT | 28.01.1998 | ||
NL | 28.01.1998 | ||
AT | 21.03.1998 | ||
BE | 31.03.1998 | ||
CH | 31.03.1998 | ||
LI | 31.03.1998 | ||
DK | 28.04.1998 | ||
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [2003/07] | ES | 28.01.1998 | |
IT | 28.01.1998 | ||
NL | 28.01.1998 | ||
AT | 21.03.1998 | ||
BE | 31.03.1998 | ||
CH | 31.03.1998 | ||
LI | 31.03.1998 | ||
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [2002/25] | ES | 28.01.1998 | |
IT | 28.01.1998 | ||
AT | 21.03.1998 | ||
BE | 31.03.1998 | ||
CH | 31.03.1998 | ||
LI | 31.03.1998 | ||
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [2000/21] | IT | 28.01.1998 | |
AT | 21.03.1998 | ||
BE | 31.03.1998 | ||
CH | 31.03.1998 | ||
LI | 31.03.1998 | ||
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [2000/17] | IT | 28.01.1998 | |
BE | 31.03.1998 | ||
CH | 31.03.1998 | ||
LI | 31.03.1998 | ||
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [1999/42] | IT | 28.01.1998 | |
BE | 31.03.1998 | ||
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [1999/27] | BE | 31.03.1998 | |
PT | 28.04.1998 | ||
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [1998/47] | PT | 28.04.1998 | |
SE | 28.04.1998 | ||
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [1998/44] | SE | 28.04.1998 | |
FR | 26.06.1998 | ||
Frühere [1998/43] | SE | 28.04.1998 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE283978 ; | [A]US2514867 (HOWARD STANLEY R, et al); | [A]DE1461787 (BERGHGRACHT MARIUS); | [A]FR2310260 (JAGENBERG WERKE AG [DE]); | [A]US3996724 (SMITH DONALD E); | [A]FR2366996 (EX CELL O CORP [US]); | [Y]GB2017041 (JAGENBERG WERKE AG) |