EP0573755 - Dämmsystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.04.1997 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. MISSEL GmbH Hortensienweg 2 und 27 D-70374 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1996/22] | Für alle benannten Staaten E. Missel GmbH Hortensienweg 2 und 27 D-70374 Stuttgart / DE | ||
Frühere [1993/50] | Für alle benannten Staaten E. Missel GmbH & Co. Hortensienweg 2 und 27 D-70374 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
Schäfer, Wolfgang Endersbacher Strasse 51 W-7000 Stuttgart 50 / DE | [1993/50] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [1993/50] | Dipl.-Phys.Dr. Manitz Dipl.-Ing. Finsterwald Dipl.-Ing. Grämkow Dipl.Chem.Dr. Heyn Dipl.Phys. Rotermund Morgan, B.Sc.(Phys.) Postfach 22 16 11 D-80506 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 93105864.8 | 08.04.1993 | [1993/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19924219305 | 12.06.1992 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 4219305 | [1993/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0573755 | Datum: | 15.12.1993 | Sprache: | DE | [1993/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0573755 | Datum: | 19.06.1996 | Sprache: | DE | [1996/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.09.1993 | Klassifikation | IPC: | F16L3/00, F16L59/14, F24D3/14 | [1993/50] | CPC: |
F16L59/143 (EP);
F16L3/006 (EP);
F24D3/141 (EP);
Y02B30/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, IT, LI, LU, NL [1993/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dämmsystem | [1993/50] | Englisch: | Insulation system | [1993/50] | Französisch: | Système isolant | [1993/50] | Prüfungsverfahren | 03.02.1994 | Prüfungsantrag gestellt [1994/14] | 21.10.1994 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.05.1995 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.08.1995 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.11.1995 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.02.1996 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.02.1996 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.03.1997 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1997/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.1995 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.04.1996 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]CH596517 (FEIST ARTUS); | [A]EP0010639 (NORDROHR KUNSTSTOFF ROHREN UND [DE]); | [Y]EP0158188 ; | [A]DE8904093U ; | [A]EP0426539 (CERIB [FR]); | [Y]WO9110866 (STRAMAX AG [CH]) |